|
|
2024-01-19
Cahul, Văleni
|
|
|
|
2015-05-07
Rîşcani, str. Gagarin Iuri, 34
|
|
|
|
2019-09-04 - 2023-01-09
Orhei, str. Iachir, 53, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2022-06-09
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 18
|
|
|
|
2019-01-18
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2021-10-19
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Alecsandri Vasile, 37
|
|
|
|
1995-08-04
Făleşti, str. Ciocîrlia str-la, 14
|
|
|
|
2015-05-15 - 2024-04-02
Călăraşi, Răciula
|
|
|
|
2019-02-06
Anenii Noi, Floreni, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 32
|
|
|
|
1993-03-03 - 2017-08-17
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Ştefan cel Mare, 59
|
|
|
|
2007-06-11
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2007-12-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/7, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2022-12-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 9, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2021-10-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev Alexei, 89, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2016-06-22
Sîngerei, str. Lăpuşneanu A., 22
|
|
|
|
2013-09-27
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 7, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2021-10-21
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Micle Veronica, 14
|
|
|
|
2016-12-19 - 2020-01-27
Făleşti, Rediul de Jos
|
|
|
|
2022-05-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 4/A, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2015-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/6, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2022-07-04
Orhei, Bulăieşti
|
|
|
|
2022-07-05
Orhei, Cucuruzenii de Sus
|
|
|
|
2022-07-05
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari
|
|
|
|
2018-08-21
Făleşti, str. Cetatea Neamţului, 47
|
|
|
|
2018-08-20
Rîşcani, Malinovscoe
|
|
|
|
1992-08-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49
|
|
|
|
2021-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Moşilor, 38
|
|
|
|
2021-10-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 18/1
|
|
|
|
2012-04-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2017-07-21
mun. Chişinău, Truşeni, str. Costin Miron, 29
|
|
|
|
2021-11-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Iorga Nicolae, 8
|
|
|
|
2009-01-26
Briceni, Grimăncăuţi
|
|
|
|
2017-02-08
Sîngerei, Drăgăneşti
|
|
|
|
2021-10-25
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1997-06-23 - 2020-01-27
Hînceşti, Fundul Galbenei
|
|