|
|
2011-02-14 - 2020-02-05
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
2019-09-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 11/9, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1997-01-27 - 2020-04-16
Orhei, str. Iaşi, 16
|
|
|
|
1995-01-31
Sîngerei, Rădoaia
|
|
|
|
1999-06-25 - 2024-09-02
Cahul, Huluboaia
|
|
|
|
2018-09-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 16, ap.(of.) 106
|
|
|
|
2016-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 13
|
|
|
|
2016-01-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo, 25
|
|
|
|
2018-09-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2019-09-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200, ap.(of.) 159
|
|
|
|
2015-05-04 - 2017-09-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 1/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2019-09-20
mun. Chişinău, Codru, str. Drumul Schinoasei str-la 3, 43
|
|
|
|
2022-03-18
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lazo S., 117
|
|
|
|
2018-05-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 20/4, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1996-10-22 - 2020-04-17
Ocniţa, Otaci, str. Libertăţii, 21, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2019-09-20
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
1997-01-24 - 2020-04-17
Orhei, str. 1 Mai, 57, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1997-01-24 - 2020-04-17
Orhei, str. Cupcea V., 5, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1997-02-01 - 2020-04-17
Orhei, str. Alexandru cel Bun, 1
|
|
|
|
1997-02-18 - 2020-04-17
Orhei, Step-Soci
|
|
|
|
1997-02-20 - 2020-04-17
Orhei, str. Iachir I., 43, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2016-07-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cloşca Ion, 4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2017-02-28 - 2019-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 62, ap.(of.) 19A
|
|
|
|
1997-02-24 - 2020-04-17
Orhei, Bieşti
|
|
|
|
1997-02-28 - 2020-04-17
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1997-01-27 - 2020-04-17
Orhei, Morovaia
|
|
|
|
1997-03-03 - 2020-04-17
Orhei, Step-Soci
|
|
|
|
1997-04-24 - 2020-04-17
Orhei, str. Unirii, 22
|
|
|
|
1997-05-13 - 2020-04-17
Orhei, Step-Soci
|
|
|
|
2001-07-09
Ialoveni, str. Timişoara, 6, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-05-19 - 2020-04-17
Orhei, str. Roman Tudose, 14
|
|
|
|
1997-03-03 - 2018-07-25
Teleneşti, Negureni
|
|
|
|
1996-11-29
Şoldăneşti, Cobîlea
|
|
|
|
2016-02-12
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 24, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2020-12-02
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Kuprin Alexandr, 5
|
|