|
|
1996-12-09 - 2020-04-03
Orhei, str. Iakir Iona, 23, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1996-07-18 - 2020-04-03
Orhei, Teleşeu
|
|
|
|
1996-09-23 - 2020-04-03
Orhei, str. Nistreană, 24, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1996-07-23 - 2020-04-03
Orhei, Piatra
|
|
|
|
1994-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6
|
|
|
|
2016-06-02
Leova, str. Basarab Matei, 15
|
|
|
|
2021-11-26
Sîngerei, Bilicenii Vechi
|
|
|
|
1995-04-28 - 2020-04-03
Şoldăneşti, str. Păcii, 31
|
|
|
|
1995-04-28 - 2020-04-03
Şoldăneşti, str. Puşkin A., 45
|
|
|
|
1995-04-28 - 2020-04-03
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 13
|
|
|
|
1992-12-08 - 2020-10-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 13, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi Constantin, 146/A, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2019-07-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca Eugen, 15
|
|
|
|
2018-01-05
Criuleni, Maşcăuţi
|
|
|
|
1995-04-20
Teleneşti, Ratuş
|
|
|
|
2016-09-05 - 2024-09-02
Taraclia, str. Voczalinaia, 3, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2017-03-02 - 2020-08-11
Taraclia, str. Gagarin Iu., 108
|
|
|
|
2015-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 257, ap.(of.) 140
|
|
|
|
2019-07-29
Străşeni, Tătăreşti
|
|
|
|
2015-03-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 80
|
|
|
|
2022-09-08
Călăraşi, Sipoteni
|
|
|
|
2015-03-30
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
2017-10-27
Rezina, Trifeşti
|
|
|
|
1995-03-24 - 2020-04-06
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov
|
|
|
|
2015-09-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 17/1, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2015-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 20, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1994-04-04 - 2018-07-31
Rezina, str. Lomonosov M., 50
|
|
|
|
1995-03-27 - 2020-04-06
Şoldăneşti, Sămăşcani
|
|
|
|
1994-11-25 - 2018-07-31
Rezina, str. 27 August, 18/A
|
|
|
|
1994-09-09 - 2020-04-06
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari
|
|
|
|
1996-04-25 - 2018-07-31
Rezina, str. 1 Mai, 2
|
|
|
|
2018-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Donici Alexandru, 11, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-01-25 - 2020-04-06
Şoldăneşti, str. Vatra Şoldăneştilor, 10
|
|
|
|
1994-11-10 - 2018-07-31
Rezina, str. 27 August, 64
|
|
|
|
2018-02-21 - 2020-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 4/1, ap.(of.) 111
|
|