|
|
2002-10-30
Orhei, Sirota
|
|
|
|
2003-07-11
Străşeni, Negreşti
|
|
|
|
2005-06-09 - 2021-05-05
Orhei, str. 1 Mai, 28/2
|
|
|
|
1992-05-13 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/3, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2011-01-17 - 2022-05-03
Floreşti, str. Dacia, 19/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1997-11-26 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării str-la, 1
|
|
|
|
2002-04-08 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 13, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1993-03-22 - 2023-10-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 203, ap.(of.) 104
|
|
|
|
1999-01-06 - 2021-06-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/2, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1998-07-15 - 2021-06-16
Edineţ, str. Florar, 99
|
|
|
|
1994-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 1/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2000-07-07 - 2017-07-28
Ocniţa, str. Eminescu Mihai, 1
|
|
|
|
1992-10-09 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2001-01-19 - 2021-06-18
Cahul, str. Spirin Ivan, 94, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2008-08-06 - 2022-05-20
Bălţi, str. Franco I., 26
|
|
|
|
1994-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11/1
|
|
|
|
2013-05-28
Căuşeni, Baccealia
|
|
|
|
1995-12-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 17
|
|
|
|
1992-11-20 - 2022-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/4, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2000-12-01 - 2023-04-04
Bălţi, str. Decebal, 126
|
|
|
|
1992-11-27 - 2022-06-09
Rezina, str. Lăpuşnei, 6
|
|
|
|
2013-04-03
Bălţi, str. Feroviarilor, 55
|
|
|
|
2006-07-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 84/1
|
|
|
|
1998-09-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1992-06-16 - 2022-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 103
|
|
|
|
1992-09-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2001-03-21 - 2022-07-14
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 47
|
|
|
|
1997-06-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 9A
|
|
|
|
2013-06-28 - 2024-06-10
mun. Chişinău, Codru, str. Livădarilor, 9
|
|
|
|
1996-11-19 - 2022-08-02
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Lazo S., 18/A
|
|
|
|
2014-12-11 - 2023-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 234
|
|
|
|
2005-09-12 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 93, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-02-07 - 2022-08-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 3
|
|
|
|
1999-05-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 150
|
|
|
|
1997-09-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şciors, 26
|
|