|
|
1992-11-10 - 2005-02-07
Soroca, str. Independenţei, 56, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1992-12-29
Drochia, str. Dorohoi, 111
|
|
|
|
1992-12-30
Drochia, str. Russo Alecu, 70
|
|
|
|
1992-12-30
Drochia, str. Gudanov Evghenii
|
|
|
|
1997-06-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1
|
|
|
|
1992-12-30 - 2000-03-03
Soroca, str. Korotkov, 4, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1998-08-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1999-05-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/2, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1999-05-27
Basarabeasca, str. Morii str-la, 7
|
|
|
|
1999-05-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 57, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1993-11-23 - 2013-10-16
Cimişlia, Ivanovca Nouă
|
|
|
|
1992-09-28 - 2019-07-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 1/3, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1992-11-11 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 6, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1993-02-10 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 34, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2003-01-29
Edineţ, Cupcini, str. Ştefan cel Mare, 8
|
|
|
|
1992-12-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 208
|
|
|
|
2001-03-05 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 33, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2001-07-16
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 14
|
|
|
|
2003-09-25
Briceni, Drepcăuţi
|
|
|
|
2014-11-05 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Lazo Serghei, 30
|
|
|
|
2002-03-12
Străşeni, Lozova, str. Posadov Gheorghe, 32
|
|
|
|
2002-03-25
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
1997-06-02 - 2020-04-17
Orhei, str. Iachir I., 51
|
|
|
|
1992-10-26 - 1997-04-25
Taraclia, str. Octeabriscaia, 12
|
|
|
|
1992-09-02 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 29a
|
|
|
|
1998-11-11
Edineţ, Cupcini, str. Gării, 3
|
|
|
|
2003-06-12
Teleneşti, str. 8 Martie, 44
|
|
|
|
1997-07-14 - 2020-04-21
Orhei, str. Nagornaia, 29/A
|
|
|
|
1997-08-13 - 2020-04-21
Orhei, str. Lupu Vasile, 39
|
|
|
|
1992-09-28 - 2010-11-22
Teleneşti, str. Mioriţa, 1
|
|
|
|
1997-11-17 - 2020-04-21
Orhei, str. Unirii, 146
|
|
|
|
1993-12-22 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 13
|
|
|
|
1993-07-27 - 2000-07-06
Ungheni, Drujba
|
|
|
|
2003-10-24
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 67/A
|
|
|
|
1993-01-21 - 2018-06-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 6, ap.(of.) 182
|
|