|
|
1995-11-07 - 2018-06-23
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 18, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1993-01-06 - 2018-06-23
Bălţi, str. Konev Ivan, 28, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2004-03-10 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92, ap.(of.) 403
|
|
|
|
2004-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 30
|
|
|
|
1994-01-21
Drochia, str. 27 August, 1
|
|
|
|
2004-08-04
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 22
|
|
|
|
1993-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142
|
|
|
|
2004-08-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 77/Z
|
|
|
|
2005-04-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crihan Anton, 33, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2000-12-14 - 2018-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Garofiţelor, 10/1, ap.(of.) 114
|
|
|
|
2009-06-12 - 2012-08-02
Edineţ, Feteşti
|
|
|
|
1995-12-13 - 2018-06-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2011-08-19
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
1992-11-19 - 2018-06-29
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 11, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2004-07-15 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 24, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2004-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1992-10-09
Ungheni, Corneşti, str. Alecsandri Vasile, 17
|
|
|
|
2008-02-28 - 2020-08-12
Ungheni, str. Boico Alexandru, 5, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1994-06-15 - 2017-03-01
Bălţi, str. Lăpuşneanu A., 17
|
|
|
|
2004-02-05 - 2020-10-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2002-03-20 - 2015-03-09
Teleneşti, str. Cantemir D., 55
|
|
|
|
2003-09-17 - 2014-01-29
Ungheni, str. Mateevici A., 15
|
|
|
|
1995-07-31 - 2016-07-27
Străşeni, str. Chişinăului, 8
|
|
|
|
2004-07-14 - 2014-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 46, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-09-22 - 2013-05-20
Străşeni, str. Ioan Vodă, 1
|
|
|
|
2003-12-23 - 2020-11-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucazului, 112
|
|
|
|
1998-03-09 - 2015-02-18
Rezina, str. 27 August, 62
|
|
|
|
1995-07-04
Nisporeni, str. Viilor, 27
|
|
|
|
2004-02-03 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 1
|
|
|
|
2005-01-24 - 2014-09-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 25/1, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2004-02-09 - 2020-11-20
mun. Chişinău, Vatra, str. Eminescu Mihai, 27/2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2004-02-11 - 2020-11-20
mun. Chişinău, Codru, str. Schinoasa-Deal, 78B
|
|
|
|
1993-01-12 - 2016-10-25
Teleneşti, str. Soltîs Ion, 29
|
|
|
|
2005-09-15 - 2016-08-01
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 4
|
|
|
|
1996-05-02 - 2017-04-20
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 22
|
|