|
|
1992-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 18/2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-07-24
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71
|
|
|
|
2004-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 98 ""a
|
|
|
|
1993-05-27 - 2023-10-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 146
|
|
|
|
2002-03-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 103, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2004-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 19, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2000-12-25 - 2021-10-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/3, ap.(of.) 81
|
|
|
|
2004-04-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 105, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2005-02-08 - 2019-08-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2011-08-09 - 2022-11-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 28, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1992-11-09 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 14, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1993-01-04
Orhei, str. Iachir I., 23S
|
|
|
|
1995-06-13
Orhei, Ivancea
|
|
|
|
2004-04-30 - 2021-11-18
Ialoveni, str. Mioriţa, 2
|
|
|
|
2004-04-30 - 2021-11-18
Ialoveni, Nimoreni
|
|
|
|
1992-11-24
Rîşcani, str. Independenţei, 155
|
|
|
|
2004-04-05 - 2020-09-08
Orhei, Brăneşti
|
|
|
|
1993-03-15
Soroca, str. Luceafărul, 10, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2002-08-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 5/1
|
|
|
|
1995-07-21
Soroca, str. <, 51
|
|
|
|
2007-03-22
Ungheni, str. Decebal, 89
|
|
|
|
1994-12-26
Străşeni, Cojuşna
|
|
|
|
1995-05-18
Străşeni, str. Chişinăului, 13/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1998-03-31
Străşeni, Sireţi
|
|
|
|
1995-12-05 - 2023-02-01
Străşeni, str. Fabricii, 3
|
|
|
|
1992-12-16
Taraclia, str. Lenin, 110
|
|
|
|
1992-12-25
Taraclia, str. Gorkii, 45
|
|
|
|
2002-07-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
1999-02-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 146
|
|
|
|
1998-12-26 - 2018-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 41, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2008-02-13
Ungheni, Costuleni
|
|
|
|
1997-02-17 - 2018-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 406, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2004-03-25 - 2018-12-19
Anenii Noi, Mereni
|
|
|
|
1994-09-12 - 2021-12-10
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 50/A
|
|
|
|
2000-09-07 - 2021-12-10
Cahul, str. Spirin V., 73
|
|