|
|
1993-01-29
Bălţi, str. Konev Ivan, 36, ap.(of.) 104
|
|
|
|
2004-03-04
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
1995-02-16 - 2017-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 10, ap.(of.) 138
|
|
|
|
1993-07-28
Cahul, Giurgiuleşti, str. Lenin, 50
|
|
|
|
1999-10-05 - 2023-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 97
|
|
|
|
1995-11-29 - 2009-01-29
Cahul, Vadul lui Isac
|
|
|
|
1993-10-18 - 2020-10-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 75, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1998-02-06 - 2017-02-20
Orhei, str. Iachir I., 18
|
|
|
|
1993-06-22 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Mira, 18
|
|
|
|
2000-02-01 - 2021-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 50
|
|
|
|
2001-09-14
Cahul, str. Negruzzi C., 115
|
|
|
|
2003-09-10 - 2020-11-12
Rezina, Pripiceni-Răzeşi
|
|
|
|
1995-03-15 - 2011-09-21
Cantemir, Ciobalaccia
|
|
|
|
1994-11-22 - 2021-02-19
Cahul, Găvănoasa
|
|
|
|
1992-10-29 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neaga Şt., 63
|
|
|
|
1993-03-12 - 2018-06-12
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-08-09 - 2009-07-16
Edineţ, Brătuşeni, str. Komsomolskaia, 26
|
|
|
|
2011-02-01
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18
|
|
|
|
1993-06-22 - 2020-04-17
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 19
|
|
|
|
1993-06-22 - 2020-04-17
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Şciusev A., 28
|
|
|
|
1993-06-22 - 2020-04-17
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 179
|
|
|
|
2001-07-23 - 2019-02-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tofan Gheorghe, 6, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2000-06-21 - 2019-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Petru Movilă, 27, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-10-11 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1996-10-17 - 2009-11-12
Briceni, str. Centrală, 7
|
|
|
|
1998-12-10 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Garoafelor, 2/1, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1992-07-24 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/6, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2007-03-28
Briceni, str. Eminescu Mihai, 19/a
|
|
|
|
1996-12-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 117, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1992-09-30
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, piaţ
|
|
|
|
1993-02-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 13
|
|
|
|
1996-05-07 - 2009-12-14
Basarabeasca, str. Şciors, 42
|
|
|
|
1994-12-06 - 2019-11-28
Hînceşti, str. Marinescu Al., 39
|
|
|
|
2010-07-07 - 2019-11-28
Bălţi, str. Trudovaia str-la, 35
|
|
|
|
1997-10-16 - 2007-08-30
Hînceşti, str. Columna, 14, ap.(of.) 17
|
|