|
|
1998-12-18 - 2018-06-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1992-10-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 14/4
|
|
|
|
2004-02-24
mun. Chişinău, Durleşti, str. Donici A., 76
|
|
|
|
1996-08-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
2003-03-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 42, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2000-07-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22, ap.(of.) 522
|
|
|
|
1998-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 16/3, ap.(of.) b. 6
|
|
|
|
1995-03-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Asachi Gh., 77""Z
|
|
|
|
1992-09-01 - 2020-02-05
mun. Chişinău, Vatra, str. Constructorilor, 6
|
|
|
|
1994-12-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Belgrad, 62
|
|
|
|
2009-10-09 - 2019-06-06
Bălţi, str. Voroşilov, 36/38
|
|
|
|
2002-08-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Traian bd., 6/4, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2001-01-15 - 2005-05-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 9/3, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2002-03-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Zăvoiului, 3
|
|
|
|
2001-03-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 66, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1995-04-03 - 2014-03-24
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 198
|
|
|
|
1999-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2, ap.(of.) 406
|
|
|
|
2002-04-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 6, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2001-06-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 52, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2002-12-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90
|
|
|
|
1998-06-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lunchevici Serghei, 1
|
|
|
|
2000-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 120
|
|
|
|
2001-03-13
mun. Chişinău, Cricova, str. Tineretului, 38
|
|
|
|
2001-03-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 5, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2005-11-15 - 2019-06-06
Bălţi, str. Boţu Pavel, 83
|
|
|
|
1994-09-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ungureanu P., 24, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-08-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1993-01-20 - 2018-01-09
Ocniţa, str. Nekrasov, 2
|
|
|
|
2002-01-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5
|
|
|
|
1998-09-11 - 2010-11-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 100/B
|
|
|
|
2001-10-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 93
|
|
|
|
1995-06-30 - 2009-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kovtun V., 6
|
|
|
|
1994-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 10, ap.(of.) 103
|
|
|
|
2002-03-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 73/1, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2001-01-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 10, ap.(of.) 79
|
|