Maintenance and repair of motor vehicles
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-09-25 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 64, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2020-02-17
Cahul, str. 31 August, 23, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2021-12-08
Orhei, str. Buzu Stanislav Trofim, 10 |
||
Administrator |
2013-05-02 - 2017-01-20
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
2021-12-14
Rezina, str. Soltîs Ion, 12 |
||
Administrator |
2021-12-16
Teleneşti, str. Dacia, 29 |
||
Administrator |
2021-12-22
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2019-11-26
Şoldăneşti, str. 31 August 1989, 121/A |
||
Administrator |
2014-05-06 - 2015-08-18
Călăraşi, Seliştea Nouă |
||
Administrator |
2017-03-06
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator |
2015-05-19 - 2016-12-27
Anenii Noi, Bulboaca, str. Decebal, 39 |
||
Administrator |
2019-01-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 33/1, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2015-09-14 - 2015-11-02
Anenii Noi, Geamăna, str. Gorki Maxim str-la, 24 |
||
Lichidator |
2015-09-23 - 2017-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 48/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2015-10-22
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2015-04-08 - 2016-09-23
Bălţi, str. Rîbalko Pavel str-la, 10 |
||
Administrator |
2015-06-23 - 2015-12-24
Bălţi, str. Kievului, 95A |
||
Administrator |
2015-09-09 - 2016-06-01
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1992-08-24 - 2015-07-29
Taraclia, str. Gogol str-la, 4 |
||
Administrator |
1992-10-30 - 2015-08-10
Cantemir, Porumbeşti |
||
Administrator |
1995-06-01 - 2015-08-17
Taraclia, str. Lesnaia, 6, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
1994-09-15 - 2015-08-19
Taraclia, Aluatu, str. <, 38 |
||
Administrator |
1994-07-05 - 2016-04-05
Cahul, str. Prieteniei, 13, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-09-12 - 2016-03-29
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
2015-04-27 - 2017-05-03
Hînceşti, str. Marinescu Alexandru, 10, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-02-08 - 2015-03-16
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
2015-04-22 - 2016-06-17
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-12-14 - 2015-06-08
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
1997-03-27 - 2015-06-09
Şoldăneşti, Alcedar |
||
Administrator |
1994-11-28 - 2015-06-09
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
1993-05-21 - 2015-07-03
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Administrator |
1995-08-02 - 2015-07-31
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1993-02-19 - 2015-08-04
Şoldăneşti, str. Păcii, 28, ap.(of.) 125 |
||
Administrator |
1996-03-26 - 2015-08-06
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
1996-02-28 - 2015-08-06
Şoldăneşti, Cobîlea |