|
|
1998-12-16 - 2021-05-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 59
|
|
|
|
2007-02-09
Ungheni, str. Decebal, 20
|
|
|
|
2012-12-19
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 30
|
|
|
|
2006-11-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 426
|
|
|
|
1995-05-03 - 2024-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 239/1
|
|
|
POPA ION
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2007-10-15 - 2023-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 801/A
|
|
|
|
2002-01-31
Bălţi, str. Independenţei, 12, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2002-08-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 240
|
|
|
|
1998-12-28
Sîngerei, Biruinţa
|
|
|
|
2007-11-23 - 2022-10-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 89/1
|
|
|
|
2010-09-15 - 2022-10-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 15/1, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2014-10-08 - 2023-01-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 2/1
|
|
|
|
2013-08-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 97, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2014-10-17 - 2022-10-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 32/3, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2004-07-09 - 2022-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 24
|
|
|
|
2000-02-21 - 2022-10-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 102/4, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2002-11-19 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 23, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2002-06-17 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 25
|
|
|
|
2007-04-20 - 2022-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 39
|
|
|
|
2014-11-26 - 2022-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 5/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2009-04-10 - 2023-08-25
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Livezilor, 92
|
|
|
|
2011-02-08
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2012-09-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 14/2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-07-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 3/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2010-10-28 - 2024-04-09
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 67
|
|
|
|
2002-09-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 36
|
|
|
|
2003-03-20 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65
|
|
|
|
2007-11-22 - 2022-12-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 189
|
|
|
|
2013-03-01 - 2022-12-29
Cimişlia, str. Traian, 24
|
|
|
|
2012-10-19 - 2023-01-18
Bălţi, str. Bulgară, 50, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1995-05-03 - 2022-12-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1997-11-25 - 2022-12-28
Bălţi, str. Victoriei, 51
|
|
|
|
2007-11-21
Cahul, str. Rumeanţev P., 35, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2010-10-11
Rîşcani, str. Kogălniceanu Mihail, 26
|
|
|
|
1999-05-12 - 2023-01-26
Străşeni, Cojuşna
|
|