Manufacture of concrete, plaster and cement elements
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-01-27 - 2023-11-30
Bălţi, str. Lvov str-la, 11 |
||
Administrator |
2008-02-27
Căuşeni, Fîrlădeni, str. Ştefan Vodă |
||
Administrator |
2005-05-23 - 2022-03-22
Bălţi, str. Cehov, 34 |
||
Administrator |
2006-10-17 - 2022-03-23
Bălţi, str. Bulgară, 57, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1992-08-05 - 2022-03-23
Bălţi, str. Bulgară, 29, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2007-03-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 6, ap.(of.) 13 |
||
2005-01-31 - 2009-03-14
Ştefan Vodă, str. Dudnic Petru, 47 |
|||
2006-08-25 - 2009-09-11
Rîşcani, Nihoreni, str. Stere C., 58/a |
|||
Administrator |
2008-08-06 - 2019-12-09
Sîngerei, Biruinţa |
||
Administrator |
2013-05-20 - 2022-03-24
Rîşcani, str. Lermontov M., 104 |
||
Administrator |
2007-07-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Balcani şos., 9 |
||
Administrator |
2008-01-16 - 2020-12-14
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2007-07-31 - 2019-12-13
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Maiakovski Vl., 5 |
||
Administrator Lichidator |
1996-07-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 91, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2005-05-23 - 2019-12-17
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
2007-05-30 - 2021-03-22
Făleşti, str. Cetatea Neamţului, 12 |
||
Administrator |
2001-09-03 - 2019-12-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9/A, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2001-03-28 - 2013-07-10
Criuleni, str. Asachi Gh., 2 |
||
Administrator |
2006-04-12 - 2020-12-18
Basarabeasca, str. Turghenev, 19 |
||
Administrator |
1992-05-25 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65 |
||
Administrator |
1994-02-11 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 10, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1993-10-27 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 62 |
||
Administrator |
1992-11-30
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2014-06-11 - 2019-12-31
Floreşti, str. 31 August, 50, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-04-26 - 2015-11-13
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator |
1995-04-25 - 2020-01-02
Nisporeni, str. Neculce Ion, 12 |
||
Administrator |
1996-12-10 - 2020-01-02
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 73 |
||
Administrator |
1993-11-03
Cantemir, Ghioltosu |
||
Administrator |
1994-09-22
Sîngerei, str. 1 Mai, 27 |
||
Administrator |
2007-05-03 - 2020-01-03
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
2007-02-09 - 2020-01-09
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
2010-07-13 - 2020-01-10
Basarabeasca, str. Sovhozului, 48/2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2004-08-23 - 2020-01-09
Nisporeni, Bărboieni |
||
Administrator |
1992-10-06 - 2020-01-09
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 5, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2000-07-21 - 2020-02-27
Sîngerei, Dobrogea Veche |