Manufacture of concrete, plaster and cement elements
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/1 |
||
Administrator |
2014-02-25
Cahul, str. Frunze Mihail, 52V |
||
Administrator |
2005-05-11 - 2021-11-18
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2007-05-02 - 2016-03-24
Briceni, str. Gării, 21 |
||
Administrator |
2012-10-18 - 2021-11-19
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2003-03-03 - 2009-03-26
Cahul, str. Şolohov M., 22 |
||
Administrator |
2005-05-11 - 2021-11-24
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 16, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
1996-09-23 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/2, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1992-07-23 - 2021-11-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2008-02-13
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
1996-12-18 - 2019-08-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 76 |
||
Administrator |
1993-02-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 36/4, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1995-08-08 - 2018-10-04
Nisporeni, str. Chişinăului, 2/G, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-10-21 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 50, ap.(of.) 298 |
||
Administrator |
2007-01-31 - 2019-02-12
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
1993-02-19 - 2018-10-04
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1996-09-24 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/8, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28 |
||
Administrator |
2013-12-06 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Maiakovski Vl., 2 |
||
Administrator |
2009-05-28 - 2020-10-22
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2005-03-29 - 2021-12-15
Anenii Noi, Mereni, str. Unirii, 28 |
||
Administrator |
2007-03-02 - 2021-12-14
Făleşti, Logofteni |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-24
Orhei, str. 31 August, 2 |
||
Administrator |
2012-03-15
Bălţi, str. Locomotivelor, 4 |
||
Administrator Lichidator |
2009-04-17 - 2016-04-25
Căuşeni, str. Mateevici A., 75 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-01-21 - 2014-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 7, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-11-17
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
2012-06-29
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2006-10-20
Bălţi, str. Locomotivelor, 4 |
||
Administrator |
2012-12-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 187 |
||
Administrator |
1998-11-10 - 2004-02-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 47, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2001-05-02 - 2004-09-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Voroşilov, 12, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-11-16 - 2003-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 507 |
||
Administrator |
1995-12-01 - 2003-07-31
Briceni, str. Lermontov M., 10 |