Manufacture of articles of plastics for construction purposes
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-08-08 - 2022-05-27
Orhei, str. Lupu Vasile, 36 |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2022-07-01
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2007-05-07 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/1, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1992-05-19 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Codreanca, 21, ap.(of.) 27 |
||
Întreprinzător Individual MANALATI TAIR Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2005-07-06 - 2022-06-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei, 53/1 |
||
Administrator |
2006-06-15 - 2022-06-09
Teleneşti, str. Frunze M., 13 |
||
Administrator |
2008-03-20 - 2022-06-09
Orhei, str. Alexandru cel Bun, 6 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-07-22
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 97 |
||
Administrator |
2007-05-04 - 2022-06-17
Căuşeni, str. Burebista, 32 |
||
Administrator |
2013-10-07
Bălţi, str. Păcii, 107/2 |
||
Administrator Lichidator |
2007-03-01 - 2023-05-15
Soroca, Stoicani |
||
Administrator |
2014-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 27 |
||
Administrator Lichidator |
2012-03-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-02 - 2022-07-13
Cahul, str. Mateevici A., 101, ap.(of.) 55A |
||
Administrator |
2010-06-15
Făleşti, str. Verde, 8 |
||
Administrator |
2012-03-14 - 2023-01-24
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
2003-10-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 12 |
||
Administrator |
2007-08-21
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru cel Bun str-la, 17 |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-17 - 2022-07-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 9 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-04-08 - 2024-04-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21 |
||
Administrator |
1998-03-09
Basarabeasca, str. Gării, 5 |
||
Administrator Administrator provizoriu Lichidator |
2004-10-25
Făleşti, str. Iaşi, 20/A |
||
Administrator |
2013-04-08 - 2023-01-20
Anenii Noi, str. Chişinăului, 77 |
||
Lichidator Administrator |
1997-12-24 - 2022-07-27
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinăului, 20A |
||
Administrator |
2012-11-07 - 2022-07-29
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2003-08-06
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2013-07-25
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 32, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Lichidator |
2012-01-13
mun. Chişinău, Sîngera, str. Fîntîna Schinului, 91 |
||
Administrator |
2005-06-20 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Jukov, 3 |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 40 |
||
Administrator Lichidator |
2010-09-24 - 2024-06-05
Hînceşti, str. Sf.Maria, 14 |
||
Administrator |
2006-04-03
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 8, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2013-04-04 - 2022-08-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 122 |
||
Administrator |
2010-02-18
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57, et.3, ap.(of.) 305 |
||
Administrator |
1997-09-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şciors, 26 |