Manufacture of articles of wood
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-03-31 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Scoreni, 12/A |
||
Administrator |
2003-01-22 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 22, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-08-21 - 2020-03-03
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2008-09-18 - 2020-05-18
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 73 |
||
Administrator |
2007-04-10 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Potîrnichii, 21 |
||
Administrator |
2007-05-22 - 2020-05-22
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Ştefan cel Mare, 124/A |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2003-11-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 24/2, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2007-07-05 - 2020-05-25
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
2005-10-04 - 2020-05-26
Criuleni, Zăicana |
||
Administrator |
1992-10-08 - 2019-01-28
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 37 |
||
Administrator |
1999-03-19 - 2020-05-27
Călăraşi, Ursari |
||
Administrator |
2002-01-16
Căuşeni, Căinari, str. Ştefan Vodă, 44 |
||
Administrator |
2008-10-16 - 2020-05-28
Ialoveni, str. Ştefănucă Petre, 34, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1992-05-12
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă |
||
Administrator |
1996-05-24 - 2020-02-26
Anenii Noi, str. Chişinăului, 65 |
||
Administrator |
2002-08-06 - 2020-06-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/4, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2000-05-10
Făleşti, Sărata Nouă |
||
Administrator |
1997-11-14
Călăraşi, Peticeni |
||
Administrator |
1993-01-18 - 2005-10-20
Rezina, 28 |
||
Administrator |
2007-02-19
Basarabeasca, str. 28 Iunie, 131 |
||
Administrator |
2004-11-04
Leova, str. Cahul, 5 |
||
Administrator |
2009-02-11
Floreşti, str. Victoriei bd., 70 |
||
Administrator |
2007-11-07
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2007-05-29
Rezina, str. 1 Mai, 1/2 |
||
Administrator |
1998-05-08 - 2012-07-18
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 21, ap.(of.) 90 |
||
Administrator |
1993-03-12 - 2012-07-23
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-28 - 2012-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2 |
||
Administrator |
2001-02-12 - 2012-11-28
Şoldăneşti, str. 1 Mai, 12 |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2020-03-09
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1994-06-16 - 2013-07-30
Căuşeni, Ursoaia |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2005-04-19 - 2013-10-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 86 |
||
Administrator |
2011-01-11
Nisporeni, str. Ioan Vodă, 11/1 |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-28 - 2014-01-03
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2006-12-25 - 2014-01-27
Orhei, Tabăra |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-17 - 2014-02-18
Cimişlia, Sagaidac |