Manufacture of articles of wood
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-06-16 - 2019-03-12
Drochia, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 64 |
||
Administrator Lichidator |
2007-09-27 - 2022-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139 |
||
Administrator |
1994-06-06 - 2017-03-23
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2006-02-24
Căuşeni, str. Asachi Gh., 4 |
||
Administrator |
2004-04-21
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator |
1999-06-23 - 2016-08-16
Ştefan Vodă, str. 31 August, 16/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2004-10-04 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Livescu Ioan, 12 |
||
Administrator |
2005-12-15 - 2019-10-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Şoimilor, 28 |
||
Administrator |
2005-12-20 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/2, ap.(of.) 41 |
||
1993-02-24 - 2010-11-16
Basarabeasca, str. Cernîşevschi, 30 |
|||
Administrator |
2008-10-14 - 2020-02-21
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 24, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2010-12-29 - 2020-02-21
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator Lichidator |
2011-09-23
Basarabeasca, Başcalia, str. Ştefan cel Mare, 3 |
||
Administrator Lichidator |
2003-05-29 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 105, ap.(of.) 37 |
||
Administrator Lichidator |
2003-03-28 - 2019-12-05
Cahul, str. Tîrgul Vechi, 52 |
||
Administrator |
1997-04-22 - 2013-04-15
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 11/7, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2003-12-17
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2012-02-09 - 2019-12-10
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2004-11-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Botezatu Alexandru, 7, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-01-04 - 2015-09-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 12, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2008-06-20 - 2020-12-15
Ialoveni, str. Decebal, 16 |
||
Administrator |
2003-05-21 - 2019-12-13
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator Lichidator |
2001-06-11
mun. Chişinău, Băcioi, str. Ştefan cel Mare str-la, 8 |
||
Administrator |
2006-02-20 - 2019-12-13
Căuşeni, str. Iorga Nicolae, 26 |
||
Administrator |
2007-07-10 - 2019-12-17
Căuşeni, str. Belinski str-la, 33 |
||
Administrator |
2005-05-05 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 31 |
||
Administrator |
2006-06-19 - 2013-06-05
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator Lichidator |
2008-07-21
Basarabeasca, Sadaclia |
||
Administrator |
1993-02-25
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2013-05-16 - 2019-12-31
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2007-05-15 - 2020-05-13
Sîngerei, Mărineşti |
||
Lichidator |
1999-01-28 - 2022-03-31
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Păcii, 8 |
||
Administrator |
2007-02-09 - 2020-01-09
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
2010-07-13 - 2020-01-10
Basarabeasca, str. Sovhozului, 48/2, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1998-11-20 - 2020-01-11
Basarabeasca, str. Gogol, 6, ap.(of.) 38 |