Manufacture of carpentry and carpentry elements for constructions
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-05-13 - 2020-01-23
Cimişlia, Valea Perjei |
||
Administrator Lichidator |
1997-08-15 - 2007-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 36/1, ap.(of.) 78 |
||
Lichidator Administrator |
2006-08-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 100/1 |
||
Administrator |
1994-05-12 - 2020-02-24
Rîşcani, Malinovscoe |
||
Administrator Lichidator |
2009-11-24 - 2019-12-09
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 78/1 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2019-12-09
Sîngerei, Biruinţa |
||
Administrator |
2014-07-15 - 2019-12-09
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
1992-03-03 - 2023-10-20
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Decebal, 15 |
||
Administrator |
1993-06-03 - 2023-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
1992-07-09 - 2019-12-13
Făleşti, str. Mitropolit Dosoftei, 7 |
||
Administrator |
1998-01-27 - 2015-10-05
Anenii Noi, Floreni, str. Chişinăului, 10/36 |
||
Administrator |
2009-05-28 - 2020-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 12, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1992-10-21
Bălţi, str. Caracioban D., 87 |
||
Administrator |
2004-12-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Alexandru cel Bun, 7 |
||
Administrator |
1997-09-29 - 2020-12-16
Bălţi, str. Gagarin Iu., 114 |
||
Administrator |
1997-09-08 - 2020-02-26
Anenii Noi, str. Nouă, 21 |
||
Administrator |
2010-01-11 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 11, ap.(of.) 159 |
||
Administrator |
2010-03-01 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/1, ap.(of.) 56A |
||
Administrator |
2002-04-17 - 2019-12-19
Ialoveni, Cigîrleni |
||
Administrator |
2007-10-25 - 2019-12-20
Şoldăneşti, str. Păcii, 10 |
||
Administrator |
2006-04-12 - 2020-12-18
Basarabeasca, str. Turghenev, 19 |
||
Administrator |
2008-11-03 - 2022-03-30
Leova, str. Independenţei, 42, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-21
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2008-09-22 - 2022-03-31
Rîşcani, str. Rascova, 42 |
||
Administrator |
1994-11-29 - 2020-01-09
Edineţ, str. Lazo S., 93 |
||
Administrator |
2000-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Rândunele, 14 |
||
Administrator |
1995-03-22
Anenii Noi, Calfa |
||
Administrator |
2003-08-26 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 6/2, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
2010-07-05 - 2020-01-13
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 9, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2004-08-10 - 2020-01-14
Criuleni, Răculeşti |
||
Administrator |
2014-05-23 - 2020-01-15
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
1995-12-25
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2013-10-04
Bălţi, str. Brâncuşi C., 20 |
||
Administrator |
2001-10-29 - 2020-03-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 41, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1992-06-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 36/1, ap.(of.) 10 |