|
|
2004-08-06 - 2019-06-13
Bălţi, str. Bulgară, 128, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2004-01-06
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dumbrăvii, 12
|
|
|
|
2002-04-03
Anenii Noi, str. Frunze M., 18
|
|
|
|
1994-05-11
Anenii Noi, str. Livezilor, 38
|
|
|
|
2001-02-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 13, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1999-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Topârceanu George, 18
|
|
|
|
1992-08-21
Bălţi, str. Strîi, 3/B
|
|
|
|
1998-04-07
Bălţi, str. Victoriei, 51
|
|
|
|
1992-04-28
Drochia, str. <, 4
|
|
|
|
1998-08-24 - 2018-06-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 2/1, ap.(of.) 1A
|
|
|
|
1993-05-25 - 2012-12-27
Hînceşti, Voinescu
|
|
|
|
1996-06-29
Bălţi, str. Sportivă, 26
|
|
|
|
1992-11-13
Drochia, str. Sfatul Ţării, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-07-21
Făleşti, Socii Noi
|
|
|
|
1992-12-18
Drochia, str. Ştefan cel Mare, 3 Љ‚.
|
|
|
|
2010-09-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 29, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-02-28 - 2007-01-31
Făleşti, Catranîc loc.st.c.f.
|
|
|
|
1993-04-13 - 2001-12-17
Soroca, str. Independenţei, 8, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2004-09-02 - 2020-02-06
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Krupskaia, 28
|
|
|
|
1993-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 11
|
|
|
|
1997-05-30 - 2009-11-03
Briceni, str. Şevcenko T., 6
|
|
|
|
1994-08-08
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 133
|
|
|
|
2002-03-12
Străşeni, Lozova, str. Posadov Gheorghe, 32
|
|
|
|
2001-07-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 36, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2000-04-28
Orhei, str. Lazo S., 33
|
|
|
|
1992-12-31 - 2016-04-14
Ialoveni, str. Dorojnîi pasaj, 2
|
|
|
|
1996-04-25
Teleneşti, str. Dacia, 20
|
|
|
|
2003-09-08
Orhei, str. Alexandru cel Bun, 6
|
|
|
|
1993-02-05 - 2006-12-19
Rezina, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 43
|
|
|
|
1992-06-14 - 2001-01-04
Ungheni, str. Sadoveanu M., 11
|
|
|
|
1992-04-13
Drochia, Chetrosu
|
|
|
|
2007-01-22
Edineţ, Tîrnova
|
|
|
|
2014-01-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 171/3
|
|
|
|
1995-06-09
Drochia, str. Cantemir D., 92
|
|
|
|
2002-04-08 - 2019-02-01
Cantemir, Sadîc
|
|