|
|
2009-10-30 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
2012-07-04
Orhei, Piatra
|
|
|
|
1994-06-29 - 2018-12-19
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 28, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2009-07-02 - 2019-08-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1998-12-28
Bălţi, str. Decebal, 5/a, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1996-05-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Gagarin Iuri bd., 9
|
|
|
|
2001-10-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 5/3, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-09-17 - 2014-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/2, ap.(of.) 126
|
|
|
|
2001-03-30
mun. Chişinău, Durleşti, str. 27 August, 14
|
|
|
|
2012-11-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 36/A
|
|
|
|
1993-05-24
Soroca, str. Traian, 54
|
|
|
|
2010-11-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65
|
|
|
|
2011-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 56
|
|
|
|
2002-04-03 - 2021-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 38, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2011-02-28 - 2018-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 139
|
|
|
|
1992-09-01 - 2018-12-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 108
|
|
|
|
2011-05-30 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Halippa P., 3/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-09-30 - 2018-06-25
Bălţi, str. Borodin, 5/a
|
|
|
|
1998-04-01 - 2017-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53
|
|
|
|
2011-02-08 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 47/2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2005-08-10 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 12
|
|
|
|
2013-04-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sărăteni, 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-04-18
Orhei, Cucuruzenii de Sus
|
|
|
|
2006-12-04 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-06-05
Hînceşti, str. Chişinăului, 17
|
|
|
|
2009-04-06 - 2011-06-17
Cahul, Paşcani
|
|
|
|
1997-07-07 - 2009-04-15
Teleneşti, Hirişeni
|
|
|
|
2007-08-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2007-04-12
Criuleni, str. 31 August, 126
|
|
|
|
1995-02-09 - 2020-10-27
Bălţi, str. Rudnev Semion str-la, 6
|
|
|
|
2001-07-23
Ialoveni, Răzeni, str. Ştefan cel Mare, 25
|
|
|
|
2004-08-02 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 2/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1993-03-04 - 2016-05-13
Basarabeasca, str. Apicultorului, 145
|
|
|
|
2008-03-31
Ialoveni, str. Ştefan cel Mare, 50
|
|
|
|
2013-09-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 1
|
|