Manufacture of fresh bread and pastries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-08-20 - 2017-01-06
Cimişlia, Maximeni |
||
Administrator |
2004-12-13 - 2019-08-23
Rîşcani, Reteni |
||
Administrator |
2005-12-06 - 2019-08-23
Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 16 |
||
Administrator |
2011-03-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 241 |
||
Lichidator Administrator |
2000-11-24
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2003-11-05 - 2021-12-24
Orhei, Piatra |
||
Lichidator Administrator |
2006-08-23 - 2019-07-26
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1995-02-09 - 2020-10-27
Bălţi, str. Rudnev Semion str-la, 6 |
||
Administrator |
2008-02-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şuianţev, 20 |
||
Administrator |
2003-01-16
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2012-07-13 - 2019-08-28
Basarabeasca, str. Chirpicinaia, 22 |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2016-05-16
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 65 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2012-06-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 17/3 |
||
Administrator Lichidator |
2012-07-12 - 2018-11-07
Soroca, str. Stroescu V., 26, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
1992-11-13 - 2022-07-04
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Lazo S., 26/A |
||
Administrator |
1999-10-08 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 209 |
||
Administrator |
2006-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 84 |
||
Administrator |
1995-08-21 - 2021-12-27
Rîşcani, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
2000-04-06 - 2003-03-25
Cahul, str. Vişinilor, 47 |
||
Administrator |
2011-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aşhabad, 127/A, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2012-11-02 - 2018-12-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 18/1, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2005-08-15 - 2012-12-14
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1995-08-23 - 2018-11-06
Orhei, str. Nistreană, 16, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1997-04-22 - 2018-11-09
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1992-04-10 - 2012-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2001-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kovtun V., 11 |
||
Administrator |
1996-12-18 - 2012-07-25
Rîşcani, str. Eternităţii, 5, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2008-11-28 - 2012-08-28
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2019-06-04
Bălţi, str. Eminescu Mihai, 7, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2009-06-22 - 2012-07-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 96/2, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2009-10-22 - 2012-12-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184/2, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2010-12-23 - 2012-08-29
Făleşti, str. Ciobanu Tamara, 13, ap.(of.) A |
||
Administrator |
2011-05-03 - 2012-12-03
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
1998-04-21 - 2012-07-31
Orhei, str. Jukovski, 13 |
||
Administrator |
1995-04-17 - 2012-08-14
Orhei, str. Lupu Vasile, 23, ap.(of.) 17 |