Manufacture of fresh bread and pastries
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-12-12
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Administrator |
1997-03-05
Orhei, str. Lupu Vasile, 117, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-10-17 - 2012-02-06
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1992-10-22
Rezina, str. Voluntarilor, 9 |
||
Administrator |
1995-02-24 - 2008-07-21
Orhei, str. Eminescu Mihai, 11, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-01-29
Călăraşi, str. Bojole, 58, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-02-19
Orhei, str. Unirii, 144/A |
||
Administrator |
1994-06-24 - 2007-05-17
Orhei, str. Şoimari, 3 |
||
Administrator |
1996-02-29 - 2005-12-16
Rezina, str. Voluntarilor, 9 |
||
Administrator |
2002-07-18
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Administrator |
2001-05-24 - 2009-07-23
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2000-06-12 - 2018-12-10
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
1995-08-14
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2014-09-17 - 2020-04-23
Căuşeni, str. Frunza Nucului, 3 |
||
Administrator |
2003-01-24
Floreşti, Caşunca |
||
Administrator |
1999-04-14
Drochia, str. Independenţei, 3/A |
||
Administrator |
1996-02-20
Soroca, str. Calea Bălţului, 91 |
||
Administrator |
1999-03-12
Soroca, str. Toamnei, 48 |
||
Administrator |
2014-02-04 - 2016-10-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-06-28 - 2002-08-14
Ungheni, str. Cibotari Maria, 76 |
||
Administrator |
1994-02-02
Soroca, str. Tineretului, 22 |
||
Administrator |
1997-12-10 - 2012-01-23
Floreşti, Mărculeşti |
||
Administrator Administrator |
2010-01-15 - 2019-07-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 26, ap.(of.) 519A |
||
Administrator |
2003-12-22
Donduşeni, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2003-12-22 - 2021-02-24
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2002-02-04
Căuşeni, str. Viteazul Mihai, 10 |
||
Administrator |
1995-02-21 - 2012-10-31
Cantemir, Chioselia |
||
Administrator |
2002-08-07
Căuşeni, Căinari, str. Cantemir D., 11 |
||
Administrator |
2001-08-08
Căuşeni, str. Tighina şos., 5 |
||
Administrator |
1996-03-14
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Kirov |
||
Administrator |
1992-12-28
Căuşeni, Căinari, str. Trandafirilor, 59 |
||
Administrator |
2000-08-18 - 2010-03-24
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 8, ap.(of.) 18 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2002-04-11 - 2011-12-12
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |
||
Administrator |
2002-02-07
Nisporeni, Cristeşti |
||
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ VALERIU GÎRLEA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-11-24
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |