Manufacture of milling products
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-02-28
Nisporeni, str. Lăpuşneanu A., 30 |
||
Administrator |
2007-06-26 - 2013-03-14
Ungheni, Sculeni |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-30 - 2014-04-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 47 |
||
Administrator |
2004-11-24 - 2013-07-15
Glodeni, Ustia |
||
Administrator |
2009-03-09 - 2013-03-14
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
2005-12-15 - 2019-09-10
Soroca, Visoca |
||
Administrator |
2005-11-21 - 2015-11-04
Făleşti, Chetriş |
||
Administrator |
2005-02-22 - 2014-10-23
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2005-03-02 - 2013-01-29
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
1998-12-11 - 2013-02-06
Călăraşi, str. Viilor, 3 |
||
Administrator |
2005-09-06
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
2005-10-19 - 2016-04-22
Călăraşi, Ţibirica |
||
Administrator |
2005-05-12 - 2015-02-10
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lesnaia, 2 |
||
Administrator |
2006-10-12 - 2013-09-05
Briceni, Balasineşti |
||
Administrator |
1993-10-29 - 2014-03-20
Teleneşti, str. Marinescu Al., 4 |
||
Administrator |
2007-01-04 - 2016-07-28
Floreşti, Iliciovca |
||
Administrator |
2006-02-23 - 2016-11-15
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
2006-05-30
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2006-12-12 - 2017-04-20
Călăraşi, Seliştea Nouă |
||
Administrator |
2007-04-05 - 2015-02-02
Anenii Noi, Puhăceni |
||
Administrator |
2007-04-11 - 2016-03-16
Orhei, str. 31 August, 84 |
||
2003-04-24 - 2010-05-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov str-la, 9 |
|||
Administrator |
2008-09-17 - 2016-12-01
Făleşti, Pietrosu |
||
Administrator |
2008-10-02 - 2014-06-17
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
2009-03-10 - 2013-03-20
Rezina, str. 27 August, 15, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2009-05-26 - 2017-02-27
Floreşti, str. Costin Miron, 38 |
||
Administrator |
1992-06-19
Ungheni, Grăseni |
||
Administrator |
2010-10-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ostrovski, 43 |
||
Lichidator Administrator |
2013-07-26 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 706 |
||
Administrator |
2011-12-20 - 2013-10-10
mun. Chişinău, Băcioi, str. Sf.Gheorghe, 17 |
||
Administrator |
1998-05-18
Orhei, Camencea |
||
Administrator |
2011-05-20 - 2013-09-16
Şoldăneşti, str. Cotovschi, 12 |
||
Administrator |
2011-05-17 - 2014-07-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lazo S., 48 |
||
Administrator |
2012-06-22 - 2015-09-23
Grigoriopol, str. Krupskaia, 11 |
||
Administrator |
2012-05-18 - 2014-06-06
Glodeni, Fundurii Noi |