Manufacture of milling products
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-02-11 - 2021-11-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 24, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
1998-08-07
Ocniţa, Bîrlădeni |
||
Administrator |
2001-05-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 |
||
Administrator |
1993-02-03
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2006-04-19 - 2021-11-22
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1997-09-05
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator |
2009-05-27 - 2019-08-12
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2008-03-06
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
1992-07-23 - 2021-11-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator Lichidator |
2007-01-02 - 2021-11-30
Glodeni, str. Decebal, 59, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2005-07-26 - 2019-02-12
Străşeni, Codreanca |
||
Administrator Lichidator |
2005-09-13 - 2016-01-12
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 180 |
||
Administrator Lichidator |
2009-11-19 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 79 |
||
Administrator |
2002-06-07
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 218 |
||
Administrator |
2000-10-02
Călăraşi, Căbăieşti |
||
Administrator |
2014-05-15 - 2021-12-09
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
2014-07-02 - 2021-12-09
Orhei, str. Glavan Boris, 3 |
||
Administrator |
2003-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 32/1, ap.(of.) 14 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-05-26 - 2021-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 72, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1999-06-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Sverdlov, 43 |
||
Administrator |
2005-03-03 - 2021-12-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11/2, ap.(of.) 18 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
2000-11-01
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2014-01-17 - 2022-03-02
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2004-03-23 - 2012-10-05
Anenii Noi, Zolotievca |
||
Administrator |
2013-03-06 - 2023-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 5/1, ap.(of.) 53 |
||
2002-09-04 - 2005-11-03
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 73 |
|||
Administrator |
2003-01-22
Soroca, Pîrliţa |
||
Administrator |
2000-09-18 - 2004-12-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59, ap.(of.) 74 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-10-05 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 8, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-10-29 - 2003-06-27
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1997-12-11 - 2002-12-23
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
1999-05-19 - 2002-12-17
Cimişlia, str. Sf.Maria, 22 |
||
Administrator |
1998-03-25 - 2003-01-03
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2001-05-28 - 2003-04-20
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
1999-03-17 - 2003-01-22
Ocniţa, Lipnic |