Manufacture of milling products
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-11-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 10/1 |
||
Administrator |
2006-01-18
Străşeni, Vorniceni, str. Ştefan cel Mare, 52 |
||
Administrator |
1997-03-17
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 139 |
||
Administrator |
2005-01-05 - 2019-04-19
Leova, str. Independenţei, 3 |
||
Administrator |
2012-02-08 - 2019-04-22
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Eminescu Mihai, 160 |
||
Administrator |
2010-03-15 - 2019-05-30
Soroca, str. Plopilor, 6 |
||
Administrator |
1997-10-30
Străşeni, Dolna |
||
Administrator |
2000-04-05
Ungheni, str. Decebal, 17 |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-28
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2013-02-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 46 |
||
Administrator |
2006-03-03 - 2019-07-08
Cantemir, Bobocica |
||
Administrator |
1996-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 11 |
||
Administrator |
2003-07-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 64 |
||
Administrator Lichidator |
2001-09-04 - 2019-04-24
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
1996-04-04 - 2017-06-01
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gagarin Iu., 23 |
||
Administrator |
2010-01-21
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
2015-01-27
Edineţ, Bleşteni |
||
Administrator |
2003-08-08
Ungheni, Corneşti, str. Creangă Ion, 5 |
||
Lichidator Administrator |
2001-05-18 - 2019-04-25
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2005-09-22 - 2019-04-22
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2009-11-19 - 2019-04-22
Leova, Vozneseni |
||
Administrator |
2000-04-25 - 2019-04-22
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2005-03-02
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2011-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 93-A |
||
Administrator |
1996-01-09
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 1/a |
||
Administrator |
2002-12-09
Floreşti, str. Lazo S., 69 |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2019-05-02
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2002-04-02 - 2008-10-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 37 |
||
Administrator |
1999-07-19
Străşeni, str. Deleanu Liviu, 88 |
||
Administrator |
1999-05-11 - 2000-10-05
Soroca, str. Budde Feofania, 15 |
||
Administrator |
2014-01-02 - 2020-11-11
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
1993-04-20 - 2018-04-18
Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, 9 |
||
Administrator |
2014-06-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 104, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-05-19
Hînceşti, Drăguşeni |
||
Administrator |
1999-04-15 - 2002-04-03
Briceni, Pererita |