Manufacture of crude oils and fats
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-12-22 - 2021-02-24
Leova, Tomai |
||
Administrator |
1999-06-07 - 2008-08-06
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1995-04-12 - 2006-02-20
Floreşti, Mărculeşti, str. 1 Mai, 37 |
||
Administrator |
1995-12-13
Soroca, Soloneţ |
||
Administrator |
1999-01-05
Floreşti, Mărculeşti, str. 1 Mai, 39 |
||
Administrator |
2002-03-11
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 28 |
||
Administrator |
1997-12-04 - 2009-01-26
Ştefan Vodă, Alava |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2007-05-07
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2000-08-18 - 2010-03-24
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 8, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2002-02-07
Nisporeni, Cristeşti |
||
Lichidator Administrator |
1996-10-17 - 2007-04-27
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1995-02-14
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 3, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1998-06-10 - 2009-10-29
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
2003-04-29
Taraclia, Valea Perjei, str. Komsomolskaia, 13 |
||
Administrator |
2003-04-29
Taraclia, Valea Perjei, str. Popov, 24 |
||
Administrator |
1999-07-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Kutuzov, 27 |
||
Administrator |
1992-10-20 - 2007-04-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 5 |
||
Administrator |
2003-03-07
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Kirov, 11 |
||
Administrator |
2003-03-31 - 2007-06-22
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Cotovschi, 8 |
||
Administrator |
1997-05-19
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 1 |
||
Administrator |
2002-06-12 - 2009-07-06
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Jukovski str-la, 37 |
||
Administrator |
2003-07-28
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lenin, 38 |
||
Întreprinzător Individual PURCEL IGOR Administrator provizoriu Administrator |
2000-09-28
UTA Găgăuzia, Carbalia |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2007-05-04
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Kutuzov, 7 |
||
Administrator |
2001-01-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 71 |
||
Administrator |
2001-05-25
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 104 |
||
Administrator |
2003-11-20 - 2012-04-24
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
2000-09-18 - 2009-12-22
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Colhoznaia, 4 |
||
Administrator |
1993-08-16 - 1998-09-01
Făleşti, str. <, 34/2 Љ |
||
Administrator |
2002-04-25
Bălţi, str. Caragiale I.L., 3 |
||
Administrator |
2004-01-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 64/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1999-11-01
Edineţ, Ruseni |
||
Lichidator Administrator |
2004-02-03 - 2011-04-15
mun. Chişinău, Budeşti, str. Chişinăului, 17 |
||
Administrator |
2009-07-17
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2004-02-24
Făleşti, Scumpia |