|
|
2001-07-04
Ocniţa, Unguri
|
|
|
|
1995-02-09 - 2009-10-28
Edineţ, Brînzeni
|
|
|
|
2000-04-03 - 2015-02-12
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 28
|
|
|
|
1999-10-04 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 130, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2000-06-27 - 2019-01-03
Cantemir, Şamalia
|
|
|
|
2006-07-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 5, ap.(of.) 85
|
|
|
|
1993-10-26 - 2020-02-18
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 138
|
|
|
|
2000-08-23 - 2022-08-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9
|
|
|
|
1993-04-14 - 2019-02-15
Sîngerei, str. Eminescu Mihai, 7
|
|
|
|
2008-07-25 - 2019-02-14
Drochia, Zguriţa
|
|
|
|
2002-02-26 - 2017-07-13
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
2002-10-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18, ap.(of.) 149
|
|
|
|
1997-07-30
Edineţ, Terebna
|
|
|
|
1998-09-22 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 16/1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2000-06-12
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 6
|
|
|
|
1999-09-28 - 2006-08-07
Hînceşti, Logăneşti
|
|
|
|
2003-07-14
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Constructorilor, 12
|
|
|
|
2003-09-03 - 2018-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 21, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 30/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1992-06-01
Orhei, str. Călăraşi, 3
|
|
|
|
2004-10-08 - 2010-07-07
Ungheni, str. Creangă Ion, 4
|
|
|
|
2004-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 8, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2004-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 107/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-10-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 134/1
|
|
|
|
1995-11-22
Sîngerei, Dobrogea Veche
|
|
|
|
2005-06-20
Străşeni, Lozova
|
|
|
|
2014-11-05 - 2023-12-28
Taraclia, str. Ceapaev, 70
|
|
|
|
2002-12-05 - 2019-04-15
Ungheni, Corneşti
|
|
|
|
2003-07-02 - 2019-08-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 29/3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2007-02-13 - 2022-03-18
Camenca, str. Kirov, 4
|
|
|
|
1999-03-01 - 2019-07-23
Bălţi, str. 31 August, 25/G
|
|
|
|
1996-03-06 - 2019-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 46/K, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1999-06-25 - 2019-05-23
Briceni, Bulboaca
|
|
|
|
1996-10-03 - 2017-04-19
Călăraşi, Vălcineţ
|
|
|
|
2007-09-27 - 2022-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139
|
|