Agricultural services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-10-20
Orhei, str. Căluşarilor, 3 |
||
Administrator |
2010-06-04
Ialoveni, str. Chilia, 63 |
||
Administrator |
2003-06-23 - 2018-12-19
Rezina, Ghiduleni |
||
Administrator |
2003-01-22
Soroca, Pîrliţa |
||
Administrator |
1997-06-06 - 2002-11-26
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo N., 22 |
||
Administrator |
1992-08-04 - 2002-12-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 77 |
||
Administrator |
2001-02-14 - 2003-01-22
Criuleni, str. Orhei, 57 |
||
Administrator |
1996-05-03
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Coşbuc G., 6 |
||
Administrator |
2021-03-29
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
2013-08-20 - 2016-01-18
Bălţi, str. Putnei, 9 |
||
Administrator |
2013-03-12 - 2016-01-18
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Mateevici A., 29 |
||
Administrator |
2014-12-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31 |
||
Administrator |
2002-06-26 - 2002-12-10
Floreşti, Zarojeni |
||
Administrator |
1998-06-25 - 2018-04-13
Bălţi, str. Moscovei, 17 |
||
Administrator |
1997-06-04 - 2003-04-25
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo N., 22 |
||
Administrator |
1999-03-31 - 2005-01-19
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1998-12-03 - 2003-01-17
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
1999-08-12 - 2003-01-24
Străşeni, str. Ureche Gr., 32 |
||
Administrator |
1998-02-12 - 2003-05-30
Sîngerei, str. Independenţei, 205 |
||
Administrator |
1999-11-25 - 2004-06-10
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1999-02-19 - 2004-08-02
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1998-04-07 - 2003-11-11
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
1999-08-26 - 2003-08-28
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1999-04-06 - 2003-01-22
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2009-04-22 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 17 |
||
Administrator |
1997-04-25 - 2002-12-23
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2005-01-15
Sîngerei, Dumbrăviţa |
||
Administrator |
2001-08-14 - 2003-02-17
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 131, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1996-11-04 - 2003-06-05
Briceni, str. 28 Martie, 33 |
||
Administrator |
2000-01-24 - 2005-02-14
Donduşeni, str. Cantemir D., 15, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-06-12 - 2002-12-17
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Kirov, 24, ap.(of.) 103 |
||
Administrator |
2002-05-02 - 2003-02-10
Nisporeni, str. Tighina, 4 |
||
Administrator |
2000-02-25 - 2003-03-13
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
2001-01-11 - 2002-12-20
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 211 |
||
Administrator |
1998-12-11 - 2003-01-29
Briceni, str. Uzinelor, 30 |