Agricultural services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-21 - 2018-02-02
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2008-08-05
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1992-09-16 - 2016-02-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 37 |
||
Administrator |
1998-04-03
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
2000-06-14 - 2022-05-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/8, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1998-03-09
Briceni, Lipcani |
||
Lichidator Administrator |
2002-12-05 - 2017-10-26
Cahul, Alexanderfeld |
||
Administrator |
1998-07-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 72 |
||
Administrator |
2000-04-18
Străşeni, Cojuşna, str. Lomtadze Revaz, 4 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2003-02-05 - 2019-11-20
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
1999-12-02 - 2016-02-18
Orhei, str. Iachir I., 21, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2002-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 11/A, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2011-10-12
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2012-01-09
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2014-07-25 - 2020-02-03
Briceni, Criva |
||
Administrator |
2007-06-06
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1999-02-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/2, ap.(of.) 124 |
||
Administrator |
2008-09-05 - 2016-12-26
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2001-09-24 - 2017-10-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 7, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-04-02
mun. Chişinău, Băcioi, str. Uzinelor, 8 |
||
Administrator |
2006-09-19
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2006-09-07
Cimişlia, Porumbrei |
||
Lichidator Administrator |
2006-09-21 - 2010-05-24
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
1998-07-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 73/75, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2006-10-04
Hînceşti, Sărata-Mereşeni |
||
Administrator |
1999-05-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 14, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1997-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cuza-Vodă bd., 19/2, ap.(of.) 59 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-12-18 - 2017-10-11
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Kosmodemianskaia Z., 2 |
||
Administrator |
1999-10-14 - 2020-04-06
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1998-07-02 - 2019-05-31
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2002-04-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21/1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2014-02-25
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator |
2006-11-06
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
2005-11-18
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2008-10-20
mun. Chişinău, Dumbrava |