Agricultural services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65 |
||
Administrator |
2005-02-16 - 2024-03-07
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
2018-01-23
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1999-12-30
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 115 |
||
Administrator |
2013-11-05
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2015-02-20 - 2024-03-06
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2000-04-10
Cimişlia, Marienfeld |
||
Administrator |
2002-11-20 - 2024-03-04
Hînceşti, Stolniceni |
||
Lichidator Administrator |
2006-04-06 - 2021-11-02
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
2004-04-26 - 2012-11-22
Cahul, str. Spirin V., 121 |
||
Administrator |
2004-08-05
Cahul, str. Republicii bd., 18, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-01-26 - 2024-01-05
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2004-02-02 - 2024-01-05
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator Lichidator |
2005-03-14 - 2014-06-06
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2019-01-23
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
1999-01-15
Ungheni, Mănoileşti |
||
Administrator |
1997-06-09 - 2000-03-17
Basarabeasca, str. Marx Karl, 205 |
||
Administrator |
2007-02-12
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2009-02-06 - 2012-07-23
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2004-10-27 - 2019-04-17
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2003-04-30
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2019-03-19
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2005-12-16 - 2019-04-18
Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26 |
||
Administrator |
2005-07-07
Taraclia, Novosiolovca |
||
Administrator |
2005-02-03 - 2007-08-14
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2012-08-14
Edineţ, str. Baltă Trifan, 59 |
||
Administrator |
1995-06-14 - 2006-10-17
Edineţ, str. <, 87 |
||
Administrator |
2012-01-18
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2005-12-15 - 2013-02-21
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
2003-07-30
Drochia, str. Hotin, 1, ap.(of.) 3 |
||
Întreprinzător Individual LIHOVEŢCHI ALEXANDRU Administrator provizoriu Administrator |
2005-04-11
Glodeni, str. Decebal, 62, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2000-06-21 - 2000-12-26
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2002-04-22
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2001-06-15
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2022-07-21
Leova, Sărăţica Nouă |