Agricultural services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-08-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162 |
||
Administrator |
1999-12-20
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator |
2010-03-17 - 2024-01-29
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1998-10-22
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 77 |
||
Întreprinderea Individuală POPA VALERIU Lichidator Administrator Lichidator |
2001-01-31
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ştefan cel Mare, 2 |
||
Administrator |
2001-09-19 - 2024-02-12
Leova, Ceadîr |
||
Administrator |
2000-10-10
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 3/A |
||
Administrator |
2009-12-17
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
2000-11-16
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2007-03-05 - 2024-07-11
Ialoveni, Văsieni |
||
Administrator |
2000-01-05 - 2019-11-08
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Florilor |
||
Administrator |
2003-10-20 - 2024-06-27
Taraclia, Valea Perjei |
||
Lichidator Administrator |
1999-07-16 - 2010-05-24
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
1995-11-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 34/2, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2000-02-18
Cimişlia, Mihailovca |
||
Administrator |
2001-03-06 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 20, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1998-09-17
mun. Chişinău, Vatra, str. Frunze M., 9 |
||
Administrator |
1997-09-17 - 2005-09-08
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
2006-07-04
Cimişlia, Troiţcoe |
||
Administrator |
2002-11-10
Cimişlia, Troiţcoe |
||
Administrator |
2014-11-18
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2007-01-31 - 2019-04-15
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2000-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 50A, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2000-01-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 12, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2000-04-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Movilă Petru, 41 |
||
Administrator |
2000-07-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200, ap.(of.) 175 |
||
Administrator |
2015-10-02
Hînceşti, Bobeica |
||
Administrator |
1999-06-21 - 2024-02-12
Hînceşti, Obileni |
||
Administrator |
1999-07-30 - 2021-02-02
Ocniţa, Naslavcea |
||
Administrator |
2011-09-13
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-26
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
2012-07-10 - 2024-02-06
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2017-07-27
Cimişlia, Sagaidac, str. 1 Decembrie 1918 |
||
Administrator |
2001-05-23
Cimişlia |
||
Administrator |
2022-09-02
Hînceşti, Ciuciuleni |