Agricultural services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-10-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 125/1 |
||
Administrator |
2001-05-02 - 2017-11-30
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2000-12-15
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Lazo S., 222 |
||
Administrator |
2013-10-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 10, ap.(of.) 179 |
||
Administrator |
1993-05-24
Bălţi, str. 31 August 1989, 4/3 |
||
Administrator |
2013-09-19
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
2013-03-04
Rîşcani, Grinăuţi |
||
Administrator |
2014-04-08
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2013-03-05
Taraclia, str. Cotovschi, 32 A |
||
Administrator |
2008-03-05
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2002-12-06 - 2017-07-31
Briceni, str. Lermontov M., 44/A |
||
Administrator |
2013-07-04
Cantemir, Plopi |
||
Administrator Administrator |
2013-07-09
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
2001-08-12 - 2022-01-21
Briceni, str. Independenţei, 32 |
||
Administrator |
2014-12-03 - 2018-05-24
Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 13/1 |
||
Administrator |
2013-04-22
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
2013-07-04
Edineţ, Goleni |
||
Administrator |
2013-09-16
Donduşeni, Climăuţi |
||
Administrator |
2013-01-04
Cimişlia, str. Cehov, 80 |
||
Administrator |
2013-02-11
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2013-02-15
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
2013-03-07
Hînceşti, Sărăteni |
||
Administrator |
2013-02-11
Teleneşti, Scorţeni |
||
Lichidator Administrator |
2006-10-24 - 2014-05-16
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
2013-03-28
Rezina, Păpăuţi |
||
Administrator |
2013-04-09
Teleneşti, Zgărdeşti |
||
Administrator |
2013-05-27
Rezina, Meşeni |
||
Administrator |
2004-07-16
Taraclia, Albota de Jos |
||
Administrator |
2013-09-16
Orhei, str. Troşceanschi Fiodor, 1 |
||
Administrator |
2013-06-25
Drochia, str. Bretela de circulaţie, 36A |
||
Administrator |
1999-09-15
Călăraşi, str. Bojole, 3/A |
||
Administrator |
2003-05-27
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
2013-07-02
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
1998-05-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 7/1, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1999-10-15 - 2023-02-27
Orhei, str. Barbu Lăutaru, 6 |