Agricultural services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-09-25
Dubăsari, Marcăuţi |
||
Administrator |
2009-01-27 - 2023-04-03
Ungheni, Cioropcani |
||
Administrator |
2002-09-06 - 2019-09-10
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
2000-02-11 - 2019-09-12
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
2002-05-24 - 2019-09-10
Soroca, Schineni |
||
Administrator |
2002-09-02 - 2019-09-10
Soroca, Dărcăuţi |
||
Administrator |
2002-03-18 - 2019-09-09
Teleneşti, Zgărdeşti |
||
Administrator |
1997-03-31
Bălţi, str. Libertăţii, 3 |
||
Administrator |
2001-05-18 - 2011-12-20
Bălţi, str. Bulgară, 21 |
||
Administrator Administrator |
2011-08-20
Leova, Covurlui |
||
Administrator |
2001-10-01 - 2010-02-16
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
2000-07-06
Ocniţa, Grinăuţi-Moldova |
||
Administrator |
2000-12-21
Hînceşti, str. 31 August, 66 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-08-13
Rezina, Saharna |
||
Administrator |
2003-04-07 - 2009-06-08
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
2002-03-27
Ştefan Vodă, Căplani, str. Libertăţii |
||
Administrator |
2014-05-27
Floreşti, Iliciovca |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2008-05-27
Ştefan Vodă, Semionovca |
||
Administrator |
2002-01-23
Căuşeni, Tocuz, str. Ştefan cel Mare |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-10 - 2008-10-23
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate |
1993-04-05
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Lichidator |
2003-10-27 - 2016-04-05
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 93/A |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-19
Taraclia, Budăi |
||
Administrator |
2000-10-27 - 2017-09-19
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 205 |
||
Administrator |
2003-08-08 - 2013-09-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 137 |
||
2000-02-09 - 2010-07-07
Dubăsari, Cocieri, str. Nistreană, 16 |
|||
1997-02-28 - 2010-07-15
Briceni, Larga |
|||
Administrator |
2004-02-23
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2002-03-07 - 2017-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 788, ap.(of.) 63 |
||
2005-09-01 - 2010-07-16
Cahul, str. Haiducilor, 46 |
|||
Administrator |
1999-03-12 - 2020-02-17
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2011-11-04
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-02-10
Taraclia, Balabanu, str. Lenin |
||
Administrator |
2004-03-09
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
1999-03-09
Donduşeni, Sudarca |