Agricultural and animal husbandry services (except veterinary services)
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-11-30
Anenii Noi, Mereni, str. Eminescu M. bd., 8 |
||
Administrator Lichidator |
2001-06-14
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 2 |
||
Administrator |
1998-04-07 - 2000-09-26
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator |
2001-03-05 - 2009-10-14
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1997-07-29 - 2000-07-24
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2011-12-07 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cibotari Maria, 28 |
||
Administrator |
1998-04-07
Ungheni, str. Naţională, 20 |
||
Administrator |
2011-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65 |
||
Administrator |
2013-03-22 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Butucului, 16, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1993-02-24
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2000-11-13 - 2018-07-27
Teleneşti, Ciulucani |
||
Administrator |
2001-03-12 - 2018-07-27
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
1999-05-11 - 2002-02-06
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2004-02-02 - 2006-07-18
Criuleni, Bălăşeşti |
||
Administrator |
2008-02-26
Floreşti, Alexeevca |
||
Administrator |
2001-06-11
Hînceşti, Secăreni |
||
Administrator |
1999-07-26
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1997-11-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 128 |
||
Administrator |
2001-12-18
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator |
1998-02-18
Ungheni, Sineşti |
||
Administrator |
2004-12-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 9 |
||
Administrator |
1997-03-07
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2005-03-15
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
2005-03-28
Anenii Noi, Troiţa Nouă |
||
Întreprinzător Individual IOVU OLEG Lichidator Administrator |
2005-04-19 - 2014-05-16
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2005-03-30
Cimişlia, Gradişte |
||
Administrator |
1996-11-26
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
1997-11-11
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2006-08-29
Dubăsari, Oxentea |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1997-03-10 - 2007-04-20
Orhei, Cişmea |
||
Administrator Lichidator |
2002-09-11 - 2018-01-11
Rîşcani, Ciubara |
||
Administrator |
1998-10-06 - 2018-07-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 33, ap.(of.) 511 |
||
Administrator |
1997-10-30
Străşeni, Dolna |
||
Administrator |
1998-12-16 - 2001-12-27
Nisporeni, str. Viilor, 144 |
||
Administrator |
1998-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 1606 |