Cultivation of fruit bushes, strawberries, nut trees and other fruit trees
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2021-04-16
Cantemir, Cania |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 110, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2017-11-03
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
2022-12-16
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
2021-05-21
Cantemir, Vişniovca, str. Păcii, 41 |
||
Administrator |
2019-09-02
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Viilor, 10 |
||
Administrator |
2009-01-19 - 2020-11-10
Soroca, Cremenciug |
||
Administrator |
2013-05-29
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2021-05-31
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
2013-02-05
Bălţi, str. Eminescu Mihai bd., 2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2021-05-26
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2021-05-27
Cantemir, Ghioltosu |
||
Administrator |
2018-08-02
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
2021-05-27
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2021-05-31
Cantemir, Sadîc |
||
Administrator |
2002-07-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 45, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2019-09-03
Anenii Noi, str. Chişinăului, 15, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2021-06-04
Cahul, str. Strada Veche, 143, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2017-01-26 - 2020-04-13
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2021-06-18
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 141, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2016-04-12 - 2019-06-13
Bălţi, str. 31 August, 44 |
||
Administrator |
2016-05-23
Anenii Noi, str. Victoriei, 1/A |
||
Administrator |
2017-11-07
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1994-11-09 - 2019-06-14
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 20, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2011-03-12
Orhei, Puţintei |
||
Administrator |
2024-09-09
mun. Chişinău, Tohatin, str. Trandafirilor, 1/2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2017-03-01
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2019-09-11
Ialoveni, Piatra Albă |
||
Administrator |
2019-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zarzăr Veniamin, 27 |
||
Administrator |
2021-08-09
Cahul, Badicul Moldovenesc, str. Păcii, 6 |
||
Administrator |
2011-02-04
Străşeni, Vorniceni, str. Musicescu G. |
||
Administrator |
2017-11-08
Basarabeasca, Başcalia, str. Viilor |
||
Administrator |
2017-11-27 - 2020-04-15
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Administrator |
2017-03-29
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt str-la 2, 15 |
||
Comisia Comisia Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Comisia |
2016-04-15
Edineţ, Ruseni |