Animal husbandry
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-03-01
Călăraşi, Peticeni |
||
Administrator |
1996-10-07 - 2013-10-21
Rîşcani, str. Kalinin, 25, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-05-10 - 2013-12-17
Străşeni, str. Gagarin Iu., 25 |
||
Administrator |
1999-05-24 - 2013-12-24
Ocniţa, Rujniţa |
||
Administrator |
1994-04-08 - 2013-11-21
Rîşcani, str. Komarov Vl., 24 |
||
Lichidator Administrator |
2010-12-27 - 2013-12-12
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2008-07-18
Leova, Cupcui |
||
Administrator |
1995-12-18
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 110 |
||
Administrator |
1996-12-20 - 2020-04-14
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1999-07-27
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1999-08-02
Hînceşti, Ivanovca |
||
Administrator |
1999-08-05
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
1999-08-17
Rîşcani, Zăicani |
||
Administrator |
1999-09-22
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
1999-12-09
Rîşcani, Nihoreni |
||
Administrator |
2013-01-24 - 2020-06-02
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
1999-12-16
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1999-12-15
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator Lichidator |
1999-12-08
Leova, Borogani |
||
Administrator |
2000-01-12
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2000-01-12
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2000-02-21
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2000-02-24
Cantemir, Toceni |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2020-06-12
Drochia, Pelinia |
||
Lichidator Administrator |
1999-05-25 - 2014-07-03
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
1997-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 329 |
||
Administrator |
2000-04-18
Basarabeasca, Sadaclia |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-08 - 2014-09-02
Cimişlia, Albina |
||
Lichidator Administrator |
2010-06-17 - 2014-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 190/1, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2011-02-14 - 2014-10-23
Orhei, Vatici |
||
Întreprinzător Individual BEVZIUC SERGIU Lichidator |
2013-05-28 - 2014-10-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 28 |
||
Administrator |
1999-07-23 - 2014-07-30
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-05-10
Taraclia, Cealîc |
||
Administrator |
2000-06-12
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
Lichidator Administrator |
2000-07-31
Taraclia, Cairaclia |