Animal husbandry
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-03-04 - 2018-04-13
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
1999-10-27
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1993-02-05 - 2018-04-13
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
1996-03-02 - 2020-02-12
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1996-04-05 - 2020-09-16
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
1994-08-09 - 2020-09-15
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
1994-12-05 - 2020-09-15
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
1994-04-15 - 2020-09-15
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
1996-03-12 - 2020-09-16
Teleneşti, Crăsnăşeni |
||
Administrator |
1996-04-04 - 2020-09-16
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2020-09-17
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
1996-04-08 - 2020-09-17
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
1996-04-17 - 2020-09-17
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
1996-08-20 - 2020-09-17
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2004-01-24 - 2017-12-18
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
2009-10-23
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2013-08-09 - 2023-09-07
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
1993-01-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 13/1, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2018-04-20
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 44, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2014-06-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 128/8 |
||
Administrator |
2002-04-01
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
1995-03-09
Sîngerei, str. Testemiţeanu N., 51 |
||
Administrator |
2014-10-21
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2010-05-20
Drochia |
||
Administrator |
2009-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 7/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-02-23 - 2011-11-28
Teleneşti, Zahareuca |
||
Administrator |
1996-04-03
Edineţ, str. Florar, 81 |
||
Administrator |
2004-02-20
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2014-03-11
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
1992-12-14 - 2018-06-23
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 3, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2011-11-29 - 2018-04-23
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
1997-07-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hotin, 58 |
||
Administrator |
2000-07-26 - 2012-08-30
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 145 |
||
Administrator |
2012-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 124 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2013-01-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 20, ap.(of.) 8 |