Animal husbandry
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-04-03 - 2003-08-26
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1992-08-07 - 2003-07-09
Bălţi, str. Miciurin, 7 |
||
Administrator |
1998-02-02 - 2003-07-09
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
1994-08-09 - 2003-08-26
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
1996-08-14 - 2003-06-09
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1993-03-15 - 2018-04-12
Taraclia, Aluatu, str. Bulgară, 55 |
||
Administrator |
2000-04-10 - 2002-10-09
mun. Chişinău, Sîngera, str. Zadnipru P., 13 |
||
Administrator |
1995-10-10 - 2003-01-20
Sîngerei, str. Stamati C., 47 |
||
Administrator |
1996-02-08 - 2003-01-27
Rîşcani, str. Studenţilor, 31 |
||
Administrator |
2000-01-24 - 2005-02-14
Donduşeni, str. Cantemir D., 15, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-03-19 - 2003-04-07
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Păcii, 158 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2004-05-06
Străşeni, str. Komarov Vl., 18 |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2003-01-16
Ialoveni, Horodca |
||
Administrator |
1994-04-08 - 2003-03-03
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
1995-11-30 - 2003-04-24
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
1999-04-29 - 2003-05-22
Criuleni, Porumbeni |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2003-05-21
Cahul, str. Garoafelor, 11 |
||
Administrator |
2002-02-18 - 2003-01-09
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
1994-10-26 - 2004-05-18
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/7, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1993-05-28 - 2003-09-09
Edineţ, Stolniceni |
||
Administrator |
1992-01-25 - 2018-06-22
Rîşcani, str. Frunze M., 43 |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2004-06-28
Hînceşti, str. Gura Cotului, 1 |
||
Administrator |
1997-01-20 - 2003-01-22
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1996-11-25 - 2003-02-19
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
1994-05-11 - 2003-06-05
Teleneşti, str. Luceafărul, 20 |
||
Administrator |
1997-01-24 - 2003-07-07
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Ştefan cel Mare, f/n |
||
Administrator |
1994-03-10 - 2003-01-10
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 8, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-04-14 - 2003-03-25
Ştefan Vodă, str. Eminescu Mihai, 17 |
||
Administrator |
1997-01-26 - 2003-04-09
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2003-11-06
Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 6, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2003-02-24
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator |
2012-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 63 |
||
Lichidator Administrator |
2005-12-12 - 2019-08-16
Edineţ, str. Independenţei, 106 |
||
Administrator |
2011-04-21
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2020-02-12
Făleşti, Năvîrneţ |