Animal husbandry
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-09-26 - 2000-08-30
Ştefan Vodă, Palanca |
||
Administrator |
1999-07-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3 B |
||
Administrator |
2005-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 805 |
||
Administrator |
2005-03-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 46D, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-02-01 - 1999-05-05
Ştefan Vodă, str. Biruinţei, 35/1 |
||
Administrator |
2005-04-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65 |
||
Administrator |
1997-08-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 111/4, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
2005-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 134 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2001-12-18
Ştefan Vodă, str. Glavan Boris, 2/1 |
||
Administrator |
1995-05-26 - 1999-01-05
Ştefan Vodă, Tudora |
||
Administrator |
1995-06-28 - 2000-06-16
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
1995-09-15 - 1999-05-05
Ştefan Vodă, Tudora |
||
Administrator |
2005-07-11
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
1996-02-14 - 2000-11-28
Ştefan Vodă, Volintiri |
||
Administrator |
1996-06-26 - 2000-06-19
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
Lichidator Administrator |
1999-04-27
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
2005-04-11
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1994-03-29 - 2019-02-06
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
2005-08-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 76 |
||
Administrator |
1993-01-20 - 2020-02-11
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2, ap.(of.) 115 |
||
Lichidator Administrator |
1997-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 54 |
||
Administrator Lichidator |
1996-05-20 - 2005-12-12
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2020-09-04
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Trandafirilor, 8 |
||
Administrator |
1995-11-22 - 2009-01-12
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
2012-08-15
Ungheni, Vulpeşti |
||
Administrator |
2005-06-30 - 2016-10-12
Căuşeni, Tănătari |
||
Administrator |
1998-04-23 - 2000-02-21
Ştefan Vodă, Tudora, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
1995-01-10 - 2018-06-23
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
1995-01-12 - 2018-04-12
Cantemir, Lingura |
||
Administrator |
2014-08-21
Anenii Noi, str. Solnecinaia, 59 |
||
Administrator |
2014-08-21
Drochia, Pelinia |
||
Lichidator Administrator |
2005-08-22
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2013-05-22
Rezina, Trifeşti |
||
Administrator |
1998-12-23
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 42, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1999-10-04 - 2004-11-15
Edineţ, Hlinaia |