Animal husbandry
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-07-01
Soroca, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-01-17 - 2015-12-02
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1993-05-10 - 2000-06-27
Ungheni, Bumbăta |
||
Administrator |
2001-12-20
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2003-08-05
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 113, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2000-02-10
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
1994-10-12
Floreşti, Băhrineşti |
||
Administrator |
1994-11-25 - 2000-09-28
Ungheni, str. Ureche Gr., 6, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1995-04-10
Drochia |
||
Administrator |
1996-07-30 - 2006-11-13
Drochia, Miciurin |
||
Administrator |
2000-02-16
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
1995-08-30 - 2001-09-27
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2000-03-03
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1996-04-10 - 2000-08-29
Ungheni, Buciumeni |
||
Administrator |
2001-11-26
Ştefan Vodă, str. Cantemir D., 23 |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2000-03-03
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
1997-03-19 - 2000-03-22
Ungheni, Blindeşti |
||
Administrator |
1997-03-19 - 2000-09-19
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
1997-05-17 - 1999-11-26
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Lichidator Administrator |
1996-03-06 - 2015-12-29
Edineţ, str. Independenţei, 14/a |
||
Administrator |
1997-09-30 - 2000-02-21
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
1994-10-01 - 2022-02-08
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
1999-02-08 - 2000-07-11
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-28 - 2006-02-13
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2011-08-09 - 2018-01-16
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2014-10-16
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
1993-10-28
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2014-03-28
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
1999-05-13 - 2008-09-29
Ungheni, str. Naţională, 115 |
||
Administrator |
1995-04-10 - 2001-06-28
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 2 |
||
Administrator |
1995-08-09 - 2002-02-18
Floreşti, Cerniţa |
||
Administrator |
1999-08-19 - 2008-06-20
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
1995-08-29 - 2000-03-14
Floreşti, Prodăneşti |
||
Administrator |
1996-03-22
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
1994-03-02 - 2021-02-24
Taraclia, str. Marx Karl, 39 |