Animal husbandry
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-01-28 - 2009-12-10
Orhei, str. Victoriei, 44 |
||
Administrator |
1995-02-23 - 2008-07-23
Orhei, str. 31 August, 107 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
2002-02-12 - 2007-04-05
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1998-05-04
Şoldăneşti, str. Alecsandri Vasile, 9 |
||
Administrator |
1994-01-25 - 2000-09-25
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
1996-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 19/2, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2000-02-10
Rezina, Ignăţei |
||
Administrator |
2003-06-12
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1997-04-14 - 2009-02-24
Teleneşti, str. <, 2 |
||
Administrator |
1999-06-18
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-24 - 2019-11-29
Bălţi, str. Lvov, 4, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
2002-06-04 - 2007-12-10
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2000-10-25
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
1994-06-14 - 1994-06-14
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2000-09-27
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
1994-07-27 - 2000-03-24
Teleneşti, Hirişeni |
||
Administrator |
1997-10-09
Bălţi, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2001-09-12
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
1998-03-09
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1996-02-10 - 2020-02-07
Rîşcani, str. Independenţei, 47, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2002-07-11
Drochia, Şalvirii Noi |
||
Administrator |
2001-12-18
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
2001-12-20
Soroca, Niorcani |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2000-06-27
Teleneşti, Codrul Nou |
||
Administrator |
2003-02-13
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
1999-04-01
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
1993-12-10 - 2018-08-06
mun. Chişinău, Truşeni, str. Frunze M., 41 |
||
Administrator Lichidator |
2000-01-03 - 2006-08-25
Soroca, str. Stroescu V., 88, ap.(of.) 47 |
||
Administrator Lichidator |
1999-12-24 - 2011-01-11
Floreşti, Izvoare |
||
Administrator |
1992-12-14 - 2000-01-26
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
1997-10-03 - 2018-01-15
Cahul, Alexandru Ioan Cuza |
||
Administrator |
2000-04-03 - 2020-11-13
Floreşti, Temeleuţi |
||
Administrator |
2000-06-28 - 2020-11-13
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2006-10-03
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2000-04-27
Ungheni, Pîrliţa |