Animal husbandry
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Lichidator Administrator |
2001-06-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 13/A, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2012-01-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 2/1, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2002-08-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Leşcenco Petru str-la, 15 |
||
Administrator |
1998-01-12 - 2000-08-28
Cantemir, Şamalia |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-10-18
Criuleni, Jevreni |
||
Administrator |
1993-04-08 - 2000-11-15
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1997-12-03 - 1999-11-27
Cahul, Larga Nouă |
||
Administrator |
1997-12-29 - 1999-12-24
Cahul, Pelinei |
||
Lichidator Administrator |
1999-04-16 - 2018-01-05
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1994-01-17 - 2000-11-24
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2001-02-16
mun. Chişinău, Durleşti, str. Păcii, 7 |
||
Administrator |
1995-06-19 - 1997-04-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi, 67, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2000-08-30
Cahul, Burlacu |
||
Administrator |
1994-09-21 - 2001-07-03
Cahul, str. Caragiale I.L., 20/E |
||
Administrator |
2006-12-01
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
2006-12-21
Glodeni, Limbenii Vechi |
||
Administrator |
2006-11-20 - 2016-03-04
Hînceşti, Cotul Morii |
||
Administrator |
2011-02-14 - 2019-06-04
Hînceşti, str. Marinescu Al., 12/A, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator |
2011-07-06 - 2019-06-04
Hînceşti, Negrea |
||
Administrator |
1993-10-12
mun. Chişinău, Cricova, str. Mioriţa, 29 |
||
Administrator |
1996-01-10 - 2001-10-25
Cahul, Ursoaia |
||
Administrator |
1996-06-11 - 2000-02-24
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
1996-11-27 - 2000-07-28
Cahul, Lopăţica |
||
Administrator |
1997-07-11 - 2000-11-28
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2006-12-25 - 2013-07-31
Rîşcani, Zăicani |
||
Administrator |
1999-09-23 - 2001-10-08
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
1996-05-14
Cahul, Văleni |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-03 - 2008-12-11
Ialoveni, str. 27 August, 6 |
||
Administrator |
1999-12-23
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2014-04-07 - 2020-02-03
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2002-12-16
Făleşti, Sărata Veche |
||
Administrator |
1999-05-19
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 36/A |
||
Lichidator Administrator |
2012-11-23 - 2021-11-04
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ţepeş Vlad, 4 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2001-02-07 - 2010-04-29
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
2002-04-04 - 2006-06-20
Ocniţa, Verejeni |