Animal husbandry
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2002-10-08 - 2023-05-11
Floreşti, Trifăneşti |
||
Administrator |
1999-02-17 - 2012-09-11
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
1999-04-25
Sîngerei, Cozeşti |
||
Administrator |
2015-02-20
Hînceşti, Cărpineni, str. Grădinilor, 8 |
||
Administrator |
2003-11-27 - 2023-06-22
Criuleni, Corjova |
||
Administrator |
1993-02-26 - 2021-09-14
Ialoveni, str. Zarzăr Veniamin, 11 |
||
Administrator |
1997-07-07 - 2022-01-31
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1999-03-17 - 2020-03-20
Drochia, str. Nucilor, 24 |
||
Administrator |
1996-04-04
mun. Chişinău, Sîngera, str. Viilor, 19 |
||
Administrator |
1999-06-14 - 2020-03-20
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
1996-05-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20/3, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1998-10-09
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2000-04-25
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Frunze M., 1 |
||
Administrator |
1996-04-05 - 2000-03-21
mun. Chişinău, Revaca, str. Macarenco, 6 |
||
Administrator |
1999-08-26 - 2000-11-30
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
1993-04-28 - 2019-04-12
Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 66 |
||
Administrator |
1997-03-14 - 2019-04-12
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 12, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2001-10-16 - 2021-09-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/1, ap.(of.) 200 |
||
Administrator |
1995-08-04 - 2021-09-17
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 14 |
||
Administrator |
2020-12-03
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Cantemir D. |
||
Lichidator Administrator |
2014-03-13 - 2021-09-20
Ungheni, str. Procelnicenilor str-la, 13 |
||
Administrator |
2000-10-10
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 3/A |
||
Administrator |
2000-11-16
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1997-11-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 BL |
||
Administrator |
1997-11-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/2, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1999-11-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dacilor, 26 |
||
Administrator |
1997-09-17 - 2005-09-08
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
2013-01-28 - 2021-09-21
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
1999-07-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8/1, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1999-07-30 - 2021-02-02
Ocniţa, Naslavcea |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-01 - 2013-10-09
Cahul, Roşu |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-26
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
1995-01-06
mun. Chişinău, Bîc |
||
Administrator |
1996-04-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1, ap.(of.) 91 |
||
Administrator |
1996-05-06 - 2005-09-19
Călăraşi, Hirova |