Grape culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-02-19
Străşeni, str. Orhei, 38B |
||
Administrator |
2001-04-05
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
2014-10-09
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2003-01-20
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
2011-02-14
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2003-01-30
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2013-01-23
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2011-12-28
Călăraşi, Nişcani |
||
Administrator |
2010-01-28
Ştefan Vodă, Răscăieţii Noi |
||
Administrator |
2010-02-16
Hînceşti, Drăguşeni |
||
Administrator |
2009-05-05
Cimişlia, Valea Perjei |
||
Administrator |
2008-01-28
Cimişlia, Mereni |
||
Administrator |
2004-03-10
Ialoveni, Costeşti, str. Decebal, 26 |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 21, ap.(of.) 133 |
||
Lichidator Administrator |
2014-05-29 - 2019-09-02
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Turghenev, 13A |
||
Administrator |
2008-03-28 - 2012-07-30
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2008-08-13 - 2012-10-25
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
2009-04-01 - 2012-08-01
Ştefan Vodă, Antoneşti, str. Marx Karl, 47 |
||
Administrator |
2003-01-30 - 2016-11-21
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2017-06-12
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2017-08-29
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Micle Veronica, 38 |
||
Administrator |
2003-01-30 - 2016-04-14
Ialoveni, Văsieni, str. Ştefan cel Mare, 99 |
||
Administrator |
2003-04-16 - 2016-03-22
Cahul, str. Tineretului, 6""b |
||
Administrator |
2003-03-31 - 2015-01-21
Leova, Iargara, str. Mateevici A., 14, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-03-22
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
2014-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 19/1, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
2000-01-24
Călăraşi, Hîrjauca |
||
Administrator |
2003-06-16 - 2016-04-15
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 1, ap.(of.) 44 |
||
Întreprinzător Individual RUSU DORIN Administrator provizoriu Administrator |
2003-07-08 - 2015-10-27
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
1992-09-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tudor Gheorghe, 3 |
||
Administrator |
2005-01-24 - 2015-07-22
Criuleni, Dolinnoe |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2014-11-26
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2005-03-18 - 2014-06-17
Căuşeni, Constantinovca |
||
Administrator |
1999-02-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nevskii A., 11 |
||
Administrator |
2007-03-22 - 2015-02-09
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 63 |