Cultivation of berries, fruit, nuts and other fruit crops
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-03-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121/1 |
||
Administrator |
2013-05-29
Străşeni, Căpriana |
||
Administrator Lichidator |
1998-12-28
Sîngerei, Biruinţa |
||
Administrator Lichidator |
2013-11-06 - 2022-10-20
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 49 |
||
Administrator Lichidator |
2007-05-28 - 2022-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 19/2, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2009-02-20 - 2022-10-26
Călăraşi, Sipoteni |
||
Comisia Comisia Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Comisia Administrator Direcţie de conducere |
1995-11-08
mun. Chişinău, Sîngera |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2004-08-10 - 2022-12-06
mun. Chişinău, Durleşti, str. Marinescu Al., 44, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1998-06-17 - 2023-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 58/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1999-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 5, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2008-02-06
Orhei, str. 1 Mai, 55, ap.(of.) 15 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-10-06 - 2022-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6 |
||
Administrator |
1998-10-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 9B |
||
Administrator |
2000-07-28
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
2000-05-11 - 2016-11-10
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2012-10-04
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
2001-01-05 - 2023-01-18
Ialoveni, Dănceni, str. Mateevici A., 8 |
||
Administrator |
2008-02-13
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator |
2004-03-16
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28/1 |
||
Administrator |
2014-07-23 - 2024-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 77/2 |
||
Administrator |
2003-09-10 - 2023-01-27
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 1/A |
||
Administrator |
2003-07-25
Teleneşti, str. Dacia, 32 |
||
Administrator |
2009-05-11
Ialoveni, Piatra Albă |
||
Administrator |
2001-07-13
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Novaia, 3 |
||
Administrator |
2009-11-17 - 2023-02-01
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2011-09-01
Cimişlia, Gradişte |
||
Administrator |
2010-12-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 145, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2004-04-14
mun. Chişinău, Sîngera |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 3, ap.(of.) 1A |
||
Administrator |
1999-07-30
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator |
2010-08-19 - 2023-04-06
Criuleni, str. Biruinţei bd., 39, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1996-06-06 - 2024-04-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/8, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2011-05-12
Ştefan Vodă, Antoneşti |
||
Administrator |
2021-10-21
mun. Chişinău, Sîngera |
||
Lichidator Administrator |
2003-12-10 - 2019-09-02
Drochia, str. 27 August, 1/A |