Cultivation of berries, fruit, nuts and other fruit crops
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2002-01-23 - 2015-04-21
Cahul, Crihana Veche |
||
Lichidator Administrator |
2006-11-13 - 2015-04-07
Cimişlia, Mihailovca, str. Creangă Ion, 25 |
||
Administrator |
2007-07-10 - 2015-07-03
Ocniţa, Otaci, str. Cotovschi, 65, ap.(of.) 60 |
||
Lichidator Administrator |
2009-04-13 - 2015-08-13
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2001-12-26
Donduşeni, Tîrnova |
||
Lichidator Administrator |
1993-11-04
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Nucarilor, 46 |
||
Administrator Lichidator |
1999-10-21 - 2021-04-07
Cantemir, Chioselia |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2008-01-16 - 2015-12-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/6, ap.(of.) 140 |
||
Lichidator |
2013-09-03 - 2015-11-02
Leova, str. Independenţei, 41/3 |
||
Administrator |
2013-09-03 - 2015-11-02
Leova, str. Independenţei, 41/3 |
||
Administrator |
2002-04-18
Cahul, Pelinei |
||
Lichidator Administrator |
2000-05-25 - 2021-04-12
Ungheni, str. Neculce Ion, 26 |
||
Administrator |
1996-09-10
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August, 7 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator |
1997-06-16
Criuleni, Cruglic |
||
Administrator |
2002-05-30
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
2002-07-10
Nisporeni, Bărboieni |
||
Administrator |
2002-09-23
Glodeni, Ustia |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-17 - 2022-04-18
Străşeni, Cojuşna, str. Viilor, 22 |
||
Administrator |
2003-07-11
Străşeni, Negreşti |
||
Administrator |
2003-07-10
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2003-07-10
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2003-08-08
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2003-08-15
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2003-08-11
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
1994-11-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Ungureanu P., 3 |
||
Administrator |
2002-12-24
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
1997-11-10 - 2004-03-22
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator Administrator |
2014-07-02 - 2021-05-17
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2010-08-19 - 2021-05-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn, 25, ap.(of.) 203 |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-07 - 2021-05-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator |
2000-09-13
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
2014-05-20 - 2021-06-04
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Tereşkova, 11 |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2004-09-23
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
1993-06-28 - 2004-10-21
Leova, Hănăsenii Noi |
||
Administrator |
1999-05-28 - 2021-06-11
Sîngerei, Mihailovca |