Fruit culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-01-20
Bălţi, str. Smolean, 15, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2006-08-07
Criuleni, Slobozia-Duşca, str. Eminescu Mihai, 74 |
||
Lichidator |
2014-02-13 - 2023-05-26
Rîşcani, Druţa |
||
Administrator |
2003-09-22
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2014-10-09
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Livezilor, 130A |
||
Administrator Administrator |
2014-06-10
Ialoveni, Suruceni |
||
Lichidator Administrator |
2014-11-25
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2013-10-17
mun. Chişinău, Stăuceni |
||
Administrator Lichidator |
2007-08-21
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Chişinăului, 24 |
||
Administrator Lichidator |
2007-01-23 - 2024-04-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 127, ap.(of.) 600 |
||
Administrator |
2012-10-30 - 2024-05-27
Leova, str. Aldea-Teodorovici Ion, 43 |
||
Administrator |
1999-08-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 3 |
||
Administrator |
2011-07-22 - 2024-08-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 77 |
||
Administrator |
2015-01-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/2, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
2011-06-09 - 2017-03-31
Sîngerei, str. Constructorilor, 6 |
||
Administrator Lichidator |
2000-01-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 37 |
||
Administrator Lichidator |
2014-05-19 - 2022-06-06
Anenii Noi, Bulboaca, str. Cucoarelor |
||
Administrator |
2004-11-16
mun. Chişinău, Băcioi, str. <, 9 |
||
Administrator Lichidator |
2009-12-15 - 2023-06-12
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 28/1, ap.(of.) 54 |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-04 - 2023-06-12
Străşeni, Sireţi |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2011-07-12
Ialoveni |
||
Administrator |
2010-11-18 - 2023-08-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/1, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2013-10-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 39 |
||
Administrator |
2005-06-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 299 |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2007-03-07
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Administrator |
2008-02-08
Rîşcani, Grinăuţi |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
2009-09-25
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Bubuiog Toader, 28 |
||
Administrator |
2005-09-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 3, ap.(of.) 36 |
||
Lichidator |
2015-02-20 - 2023-06-21
Criuleni, str. Biruinţei bd., 16, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2003-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 102/6 |
||
Administrator |
2004-05-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 9/1 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-06-10
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2009-02-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4/A, ap.(of.) 117 |
||
Administrator Lichidator |
2014-06-24 - 2022-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciuflea, 38/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2011-10-19 - 2017-11-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 5 |