Fruit culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-02-10
Sîngerei, Ţipleşti |
||
Administrator |
2004-03-16
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28/1 |
||
Lichidator Administrator |
2013-11-29 - 2023-01-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47 |
||
Administrator |
2008-02-15 - 2023-01-27
Orhei, str. Lupu Vasile, 179 |
||
Administrator |
2008-07-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Floreşti, 34 |
||
Lichidator |
1994-12-01 - 2023-01-30
Dubăsari, Coşniţa, str. Păcii, 1 |
||
Lichidator |
1992-06-09 - 2023-02-03
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Lenin, 17 |
||
Administrator |
1999-02-04 - 2023-02-02
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
2000-08-25 - 2024-08-15
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator Administrator |
2013-02-20
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 35 |
||
Administrator |
2012-04-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Calea Basarabiei, 8 |
||
Lichidator |
2007-04-17 - 2023-11-08
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2014-01-10
Floreşti, Iliciovca |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2013-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 9, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2018-05-02 - 2023-11-16
Anenii Noi, Puhăceni, str. Sălcioară, 16 |
||
Administrator |
2014-11-06
Anenii Noi, Bulboaca, str. Musicescu G., 34 |
||
Administrator Lichidator |
2013-11-29 - 2023-05-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 18/2, ap.(of.) 109 |
||
Administrator Lichidator |
2008-12-10 - 2023-02-16
Anenii Noi, Bulboaca, str. Eminescu Mihai, 45 |
||
Administrator Lichidator |
2008-12-19 - 2024-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12/1, ap.(of.) 133 |
||
Administrator |
2003-01-28 - 2023-02-22
Rîşcani, Branişte |
||
Administrator |
2004-04-30
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2010-08-19 - 2023-04-06
Criuleni, str. Biruinţei bd., 39, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2013-05-29
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 1, ap.(of.) 63 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2012-05-04
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 27 |
||
Administrator |
2001-02-08 - 2023-03-15
Rezina, Pecişte |
||
Administrator |
2005-02-03
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator |
1995-08-22 - 2023-11-13
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2007-12-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/2, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1998-08-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 173 |
||
Administrator |
2011-05-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 19 |
||
Administrator |
2013-05-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 26, ap.(of.) 73 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-01-13
mun. Chişinău, Sîngera |
||
Administrator |
2014-08-25
Ialoveni, str. Macilor, 11 |
||
Administrator |
1996-04-18
Cimişlia, str. Decebal, 11, ap.(of.) et.II |
||
Administrator |
2008-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/3, ap.(of.) 17 |