Fruit culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-04-04
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator Lichidator |
2014-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Varşovia, 2/A, ap.(of.) 138 |
||
Administrator |
2006-04-20
Ialoveni, Costeşti, str. Eminescu Mihai, 154 |
||
Administrator |
2015-01-12
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2000-11-10
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Octombrie, 1 |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2012-03-14 - 2022-05-24
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 19, ap.(of.) 55 |
||
Administrator Lichidator |
2013-05-28
Căuşeni, Baccealia |
||
Administrator |
2014-10-07
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
1994-11-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 134/1 |
||
Administrator |
2013-01-14 - 2023-09-08
Ialoveni, str. Cristea Alexandru str-la, 17 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) 809 |
||
Administrator |
1994-03-16 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 14 |
||
Administrator |
2010-04-21 - 2023-01-20
Criuleni, Işnovăţ |
||
Administrator |
2008-10-03 - 2022-06-09
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2013-10-22
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Cotovschi, 45 |
||
Administrator |
2007-08-09 - 2022-06-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 127/A |
||
Administrator |
2000-03-06
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2001-02-02
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lenin, 25 |
||
Administrator |
2007-08-08 - 2022-06-16
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 1 |
||
Administrator |
2003-07-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 2/a |
||
Administrator |
2013-10-07
Bălţi, str. Păcii, 107/2 |
||
Administrator |
2007-02-12 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/1, ap.(of.) 72 |
||
Administrator Lichidator |
2006-02-15 - 2024-05-16
Criuleni, Drăsliceni |
||
Administrator |
2010-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 84/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1992-06-08
Străşeni, Bucovăţ, str. Ştefan cel Mare, 33/A |
||
Administrator |
2009-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Plaiului str-la, 2 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2013-03-28
Ialoveni |
||
Administrator |
2005-12-20 - 2022-07-19
mun. Chişinău, Dobrogea |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-08-21
mun. Chişinău, Vatra |
||
Lichidator Administrator |
1996-01-04 - 2023-12-28
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator Lichidator |
2009-07-20 - 2023-12-29
Donduşeni, Pocrovca |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-06-10
Criuleni, Rîşcova |
||
Administrator Lichidator |
2012-11-16 - 2022-07-25
Străşeni, Roşcani |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2006-12-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 10, ap.(of.) 10 |