Fruit culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2008-09-22 - 2022-03-31
Rîşcani, str. Rascova, 42 |
||
Administrator |
1993-11-08
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1993-07-26
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
2014-03-18
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator Lichidator |
2014-12-24 - 2023-01-11
Străşeni, Drăguşeni |
||
Administrator |
2007-03-01 - 2020-01-11
Basarabeasca, str. Gării, 66, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
2004-08-10 - 2020-01-14
Criuleni, Răculeşti |
||
Administrator Lichidator |
2013-02-25
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lazo S., 2/a |
||
Administrator |
2007-09-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2013-02-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 204/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-05-19 - 2020-05-15
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2020-05-20
Ialoveni, str. Viilor, 11A |
||
Administrator Lichidator |
2006-07-06 - 2024-01-05
Străşeni, Găleşti |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2011-04-11
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2009-01-12 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2011-08-18
Leova, Tochile-Răducani |
||
Administrator |
2013-05-21 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2011-04-28
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-03 - 2020-05-26
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dimo N., 54 |
||
Administrator |
2013-04-08 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 17/3 |
||
Administrator |
2014-08-25
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2008-10-01 - 2020-05-20
Anenii Noi, Geamăna |
||
Administrator |
2004-01-20
Călăraşi, Bahmut loc.st.c.f. |
||
Administrator |
1992-10-02
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator |
1997-12-01
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
2004-10-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4 |
||
Administrator |
2010-08-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47/1, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2011-05-18
Glodeni, str. Livezilor, 4, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2006-10-10
Orhei, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 2/a |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1996-01-22 - 2013-07-18
UTA Găgăuzia, Chirsova |
||
Lichidator Administrator |
2006-02-20 - 2013-09-30
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
2009-06-24 - 2013-09-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 128 |
||
Întreprinzătorul Individual PETRIC RUSLAN Lichidator Administrator |
2003-02-25 - 2014-01-14
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1999-06-17
Hînceşti, Bozieni |
||
Lichidator |
2012-10-30 - 2020-06-02
Cimişlia, Valea Perjei |