Fruit culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-08-25
Ialoveni, Cărbuna |
||
Administrator |
2014-08-28
Anenii Noi, Geamăna |
||
Administrator |
2008-01-28
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 176 |
||
Administrator |
2013-02-06
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2013-06-14
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
2013-07-30
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2013-11-06
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2013-10-09
Ungheni, Cetireni |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-04-10
Făleşti, Mărăndeni |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
2007-06-11
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 51 |
||
Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-08-17
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2012-10-30
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
2007-04-03
Străşeni, str. Mateevici A., 7 |
||
Administrator |
2011-06-17
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2011-02-03
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2011-04-11
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2006-05-04
Edineţ, Cupcini, str. Victoriei, 27 |
||
Administrator |
2013-06-17
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
2010-01-28
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
2010-03-30
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2009-05-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2004-09-08
mun. Chişinău, Coloniţa |
||
Administrator Lichidator |
2008-02-14
Făleşti, Sărata Nouă |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2009-02-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 5/3, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2011-03-30 - 2018-06-29
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2008-01-15
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2003-02-05
Hînceşti, Caracui |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2005-11-21
Criuleni, Zăicana |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2020-02-17
Bălţi, Elizaveta, str. Salcîmilor, 20 |
||
Administrator |
2013-09-20 - 2019-02-12
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 2 |
||
Întreprinderea Individuală CASIAN TAMARA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2005-12-21 - 2011-01-27
Ungheni, str. Livezilor, 25 |
||
Administrator |
2004-03-10
Ialoveni, Costeşti, str. Decebal, 26 |
||
Administrator |
2015-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 10, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 21, ap.(of.) 133 |
||
Administrator |
2014-08-07
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Polevaia, 32 |